HEIKO OTTO LANGE
Informe ejecutivo de HEIKO OTTO LANGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE HEIKO OTTO LANGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INTERLLOYD VERSICHERUNGS-AG | Apoderado Mancomunado Solidario | 06/07/2015 | |
ARAG SE | Apoderado | 01/02/2013 |
VINCULACIONES DE HEIKO OTTO LANGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE HEIKO OTTO LANGE
Empresa: AGENCIA DE SEGUROS ARAG SA
Consejero
- Heiko Otto Lange
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29597 , F 113, S 8, H B 156564, I/A 16 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-08
Empresa: AGENCIA DE SEGUROS ARAG SA
Consejero
- Heiko Otto Lange
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29597 , F 113, S 8, H B 156564, I/A 15 (17/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-185-08
Empresa: INTERLLOYD VERSICHERUNGS-AG
Apoderado Mancomunado Solidario
- Andres Barco Salvador
- Heiko Otto Lange
- Illas Bermejo Javier
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44523 , F 153, S 8, H B 458675, I/A 3 (06/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-130-08
Empresa: ARAG SE
Apoderado
- Bernues Burillo Maria Mercedes
- Cabaleiro Martinez Maria Amparo
- Castello Sendra Santiago
- Crespo Suarez Karina
- Cruz Lopez Silvia
- Dieter Karmann
- Esteve Tutusaus Juan
- Eusebio Dueñas Juan
- Font Olivar Jordi
- Heiko Otto Lange
- Hoya Hernandez Alicia
- Huerta Muñoz Juan
- Illas Bermejo Javier
- Muñoz Juan De Sentmenat Juan Carlos
- Pose Vidal Maria Belen
- Puig Clerigues Ramon Maria
- Sanchez Lopez Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43406 , F 207, S 8, H B 428649, I/A 3 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-28-08
Consejero Delegado
Consejero
- Estrany Calvin Pedro
- Heiko Otto Lange
- Masague Sala Adolfo
- Rigau Cañardo Mariano
- Vazquez Miguez Angel
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38237 , F 176, S 8, H B 310966, I/A 8 (18/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-18-08
Información de HEIKO OTTO LANGE
Mostramos los datos de HEIKO OTTO LANGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de HEIKO OTTO LANGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos