GESTION Y PROYECTOS INMOBILIARIOS PENTA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Castellana, 175
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GESTION Y PROYECTOS INMOBILIARIOS PENTA SL
CIF B83748459
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 15/09/2003
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GESTION Y PROYECTOS INMOBILIARIOS PENTA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION Y PROYECTOS INMOBILIARIOS PENTA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arregui Abendivar Gorka | Representante | 02/01/2015 | 29/01/2024 |
Arregui Abendivar Gorka | Liquidador | 29/01/2024 | 29/01/2024 |
Hortiguela Revilla Victor Manuel | Apoderado | 15/10/2020 | 29/01/2024 |
ILUSTRACION PENTA SA | Administrador Unico | 02/01/2015 | 29/01/2024 |
Arregui Abendivar Gorka | Consejero Delegado Solidario | 02/01/2015 | |
Arregui Abendivar Gorka | Consejero | 02/01/2015 | |
Garcia Capelo Villalva Fernando | Secretario | 02/01/2015 | |
Ligues Creus Juan Jose | Consejero Delegado Solidario | 02/01/2015 | |
Ligues Creus Juan Jose | Consejero | 02/01/2015 | |
Zubizarreta Aguirre Javier | Consejero Delegado Solidario | 02/01/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTION Y PROYECTOS INMOBILIARIOS PENTA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19342 , F 197, S 8, H M 339032, I/A 9 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19342 , F 197, S 8, H M 339032, I/A 9 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19342 , F 197, S 8, H M 339032, I/A 9 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19342 , F 197, S 8, H M 339032, I/A 9 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19342 , F 196, S 8, H M 339032, I/A 8 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19342 , F 195, S 8, H M 339032, I/A 7 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19342 , F 195, S 8, H M 339032, I/A 7 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19342 , F 195, S 8, H M 339032, I/A 7 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-11-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/05/2011)
CVE: BORME-B-2011-101-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-116-28