GESTION Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID SA GEDESMA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 16
Código Postal 28014
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTION Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID SA GEDESMA
CIF A78416070
Capital Social 6342156.0 Euros
Fecha de Constitución 21/01/1987
Página Web www.gedesma.es
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor ERNST & YOUNG SL
VINCULACIONES DE GESTION Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID SA GEDESMA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID SA GEDESMA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Altozano Soler Pablo | Vicepresidente | 15/12/2017 | 08/07/2019 |
Altozano Soler Pablo | Consejero Delegado | 15/12/2017 | 08/07/2019 |
Altozano Soler Pablo | Consejero | 15/12/2017 | 08/07/2019 |
Alzola Alvarez Nerea | Apoderado Mancomunado | 22/03/2012 | 08/07/2019 |
Arnaiz Alvarez Javier | Secretario No Consejero | 12/04/2016 | 08/07/2019 |
ATD AUDITORES SECTOR PUBLICO SL | Auditor | 11/03/2013 | 08/07/2019 |
Del Olmo Florez Luis | Consejero | 04/12/2018 | 08/07/2019 |
Deprit Garcia Santiago | Auditor | 17/01/2011 | 08/07/2019 |
ERNST & YOUNG SL | Auditor | 02/01/2017 | 08/07/2019 |
FINESGAC SL | Auditor | 23/02/2012 | 08/07/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTION Y DESARROLLO DEL MEDIO AMBIENTE DE MADRID SA GEDESMA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33865 , F 53, S 8, H M 162533, I/A 80 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
- Beneficiarias de la cesión: Comunidad De Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33865 , F 53, S 8, H M 162533, I/A 80 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33865 , F 53, S 8, H M 162533, I/A 80 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
- Beneficiarios de la cesion: Comunidad De Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (19/11/2018)
CVE: BORME-B-2018-249-28
- C/ ALCALA 16 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33865 , F 51, S 8, H M 162533, I/A 79 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33865 , F 51, S 8, H M 162533, I/A 79 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33865 , F 51, S 8, H M 162533, I/A 79 (04/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33865 , F 48, S 8, H M 162533, I/A 78 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33865 , F 48, S 8, H M 162533, I/A 78 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28
Consejero
Director Gerente
Presidente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33865 , F 48, S 8, H M 162533, I/A 78 (15/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28