COMUNIDAD DE MADRID
Informe ejecutivo de COMUNIDAD DE MADRID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE COMUNIDAD DE MADRID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RADIO TELEVISION MADRID SA | Socio Unico | 22/09/2016 | |
AVALMADRID SGR | Miembro del Comité de Riesgos | 16/09/2014 | |
METRO DE MADRID SA | Socio Unico | 26/06/2012 | |
AVALMADRID SGR | Presidente | 04/04/2012 | |
AVALMADRID SGR | Consejero | 04/04/2012 | |
MADRID ACTIVA SA | Socio Unico | 06/06/2011 |
VINCULACIONES DE COMUNIDAD DE MADRID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE COMUNIDAD DE MADRID
Empresa: AVALMADRID SGR
Consejero
- Comunidad De Madrid
- Confederacion Empresarial De Madrid-ceoe Ceim
Presidente
- Comunidad De Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35545 , F 217, S 8, H M 159395, I/A 198 (15/10/2020)
CVE: BORME-A-2020-205-28
- Beneficiarias de la cesión: Comunidad De Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33865 , F 53, S 8, H M 162533, I/A 80 (08/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-133-28
- Beneficiarios de la cesion: Comunidad De Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (19/11/2018)
CVE: BORME-B-2018-249-28
- Beneficiarias de la cesión: Comunidad De Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24978 , F 79, S 8, H M 449755, I/A 9 (08/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-36-28
- Beneficiarios de la cesion: Comunidad De Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (08/06/2017)
CVE: BORME-B-2017-113-28
Empresa: AVALMADRID SGR
Consejero
Presidente
- Comunidad De Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34343 , F 153, S 8, H M 159395, I/A 179 (25/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-24-28
Empresa: RADIO TELEVISION MADRID SA
Socio Único
- Comunidad De Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35150 , F 1, S 8, H M 632124, I/A 1 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-28
Empresa: AVALMADRID SGR
Miem.Com.Ej.
- Comunidad De Madrid
- ESTUGEST SA
- Perez Mansilla Flores Francisco
- Rodriguez Sousa Fernando
- VALORACION Y CONTROL SL
Pres.Com.Ej.
- Comunidad De Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34343 , F 142, S 8, H M 159395, I/A 174 (31/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-108-28
Empresa: AVALMADRID SGR
Miembro del Comité de Riesgos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32462 , F 61, S 8, H M 159395, I/A 161 (16/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-184-28
Empresa: AVALMADRID SGR
Miem.Com.Ej.
Pres.Com.Ej.
- Comunidad De Madrid
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32462 , F 55, S 8, H M 159395, I/A 159 (22/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-28
VER MAS ACTOS
Información de COMUNIDAD DE MADRID
Mostramos los datos de COMUNIDAD DE MADRID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de COMUNIDAD DE MADRID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos