GESTION NORA SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Perlora, 4
Código Postal 33207
Municipio Gijón
Provincia Asturias
Mapa Ver Mapa
Razón Social GESTION NORA SA
CIF A33598004
Actividad Promoción inmobiliaria
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Diaz Carbajosa Jose Antonio
Propietario REGISA D.C. SA
VINCULACIONES DE GESTION NORA SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTION NORA SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Diaz Carbajosa Angel | Consejero | 25/02/2010 | 28/07/2020 |
Diaz Carbajosa Angel | Consejero Delegado Solidario | 13/12/2019 | 28/07/2020 |
Diaz Carbajosa Jose Antonio | Presidente | 25/02/2010 | 28/07/2020 |
Diaz Carbajosa Jose Antonio | Consejero | 25/02/2010 | 28/07/2020 |
Diaz Carbajosa Jose Antonio | Consejero Delegado Solidario | 13/12/2019 | 28/07/2020 |
REGISA D.C. SA | Socio Unico | 08/07/2016 | 28/07/2020 |
Tresguerres Riestra Manuel Angel | Secretario | 25/02/2010 | 28/07/2020 |
Tresguerres Riestra Manuel Angel | Consejero | 25/02/2010 | 28/07/2020 |
Tresguerres Riestra Manuel Angel | Consejero Delegado Solidario | 13/12/2019 | 28/07/2020 |
Diaz Carbajosa Angel | Consejero Delegado Solidario | 22/01/2015 | 13/12/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESTION NORA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 193, S 8, H AS 22284, I/A 11 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-33
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 193, S 8, H AS 22284, I/A 11 (28/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-33
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 193, S 8, H AS 22284, I/A 10 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-33
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 193, S 8, H AS 22284, I/A 10 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-33
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 193, S 8, H AS 22284, I/A 10 (13/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-243-33
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 193, S 8, H AS 22284, I/A 9 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-135-33
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 192, S 8, H AS 22284, I/A 8 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-33
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 192, S 8, H AS 22284, I/A 8 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-33
Consejero Delegado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 192, S 8, H AS 22284, I/A 8 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-33
- C/ PERLORA 4 - BAJO (GIJON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2725 , F 192, S 8, H AS 22284, I/A 7 (25/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-146-33