TRESGUERRES RIESTRA MANUEL ANGEL
Informe ejecutivo de TRESGUERRES RIESTRA MANUEL ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 43
Empresas activas: 25
Cargos inactivos: 24
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE TRESGUERRES RIESTRA MANUEL ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPERADORA CASTILLA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/07/2021 | |
GAMASOL ELECTRONICOS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/07/2021 | |
FANTASTICGAME SL | Apoderado | 22/07/2021 | |
NUEVAZAR SL | Apoderado | 22/07/2021 | |
OPEMA SA | Apoderado | 22/07/2021 | |
RECREATIVOS JORMA SL | Apoderado Solidario | 15/07/2021 | |
RECREATIVOS JORMA SL | Apoderado Mancomunado | 15/07/2021 | |
ELGAME SA | Apoderado Mancomunado | 12/07/2021 | |
FAST EUROCAFE SA | Apoderado Solidario | 12/07/2021 | |
FAST EUROCAFE SA | Apoderado Mancomunado | 12/07/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE TRESGUERRES RIESTRA MANUEL ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TRESGUERRES RIESTRA MANUEL ANGEL
Empresa: REGISA D.C. SA
Apoderado
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2830 , F 73, S 8, H AS 572, I/A 53 (26/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-33
Empresa: SANTANDER AHORRO 16 FP
Miem.Com.Ctr
- Aranda Gonzalez Carmen
- Benito Gomez Jose Manuel
- Garcia Aleman Juan Felipe
- Llopis Miguel Maria Dolores
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Secr.Com.Ctr
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38652 , F 155, S 8, H M 198671, I/A 74 (04/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-88-28
Empresa: CASINO DE ASTURIAS SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Diaz Carbajosa Jose Antonio
- REGISA D.C. SA
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Presidente
Secretario
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 160, S 8, H AS 14680, I/A 25 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-33
Empresa: ASTURPLAY SA
Administrador Unico
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1104 , F 57, S 8, H AS 1859, I/A 26 (11/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-33
Empresa: REGISA D.C. SA
Apoderado
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2830 , F 73, S 8, H AS 572, I/A 50 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-33
Empresa: INVERPOR SL
Apoderado
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2986 , F 180, S 8, H AS 14550, I/A 36 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-33
Empresa: EMPRESA COMERCIAL DE RECREATIVOS SA
Apoderado Solidario
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Apoderado
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3019 , F 159, S 8, H AS 1991, I/A 59 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-33
Empresa: CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS DICAR SA
Apoderado
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3771 , F 194, S 8, H AS 21392, I/A 61 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-33
Empresa: SODICARSA SA
Apoderado Solidario
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1122 , F 134, S 8, H AS 2110, I/A 53 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-33
Empresa: CASINO BAHIA DE GIJON SA
Consejero Delegado Solidario
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Consejero
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Vicesecret.
- Tresguerres Riestra Manuel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3030 , F 32, S 8, H AS 27559, I/A 25 (07/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-237-33
VER MAS ACTOS
Información de TRESGUERRES RIESTRA MANUEL ANGEL
Mostramos los datos de TRESGUERRES RIESTRA MANUEL ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TRESGUERRES RIESTRA MANUEL ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos