TUTUPE EXPERIENCE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Esquerdo, 105
Código Postal 28007
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social TUTUPE EXPERIENCE SL
CIF B80354160
Capital Social 177900.0 Euros
Actividad Construcción de edificios no residenciales
Nombres Anteriores
- GESTION ARQUITECTURA Y PROYECTOS SL
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor Carvajal Hernandez Fernando Jose
VINCULACIONES DE TUTUPE EXPERIENCE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TUTUPE EXPERIENCE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carvajal Hernandez Fernando Jose | Auditor | 14/05/2019 | 09/01/2024 |
Sinausia Rodriguez Pablo | Liquidador | 08/03/2021 | 09/01/2024 |
CABOALTO INVERSION Y GESTION SL | Consejero | 19/05/2017 | 08/03/2021 |
CABOALTO INVERSION Y GESTION SL | Secretario | 09/05/2018 | 08/03/2021 |
Nieva Jimenez Ana Maria | Consejero | 19/05/2017 | 08/03/2021 |
Sinausia Nieva Carlos | Consejero | 19/05/2017 | 08/03/2021 |
Sinausia Nieva Carlos | Presidente | 09/05/2018 | 08/03/2021 |
Sinausia Nieva Carlos | Consejero Delegado | 09/05/2018 | 08/03/2021 |
Sinausia Rodriguez Pablo | Representante | 19/05/2017 | 08/03/2021 |
Nieva Jimenez Ana Maria | Consejero Delegado Solidario | 19/05/2017 | 09/05/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE TUTUPE EXPERIENCE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41165 , F 210, S 8, H M 52492, I/A 16 (09/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-11-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41165 , F 210, S 8, H M 52492, I/A 15 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41165 , F 210, S 8, H M 52492, I/A 15 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
Consejero Delegado
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41165 , F 210, S 8, H M 52492, I/A 15 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
Capital Anterior: | 174.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 177.900,00 | Euros |
Porcentaje: | 2,24 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19567 , F 225, S 8, H M 52492, I/A 14 (03/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-27-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19567 , F 225, S 8, H M 52492, I/A 13 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-28
- C/ DOCTOR ESQUERDO 105 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19567 , F 225, S 8, H M 52492, I/A 12 (04/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-28
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19567 , F 224, S 8, H M 52492, I/A 11 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19567 , F 224, S 8, H M 52492, I/A 11 (09/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-93-28
Capital Anterior: | 150.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 24.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 174.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 16,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19567 , F 224, S 8, H M 52492, I/A 10 (13/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-222-28