LOGISTICA Y ASESORIA DE CONSTRUCCION CEINDO SL
Dirección social Calle Sofia, 177
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LOGISTICA Y ASESORIA DE CONSTRUCCION CEINDO SL
CIF B02365682
Actividad Construcción de edificios no residenciales
Fecha de Constitución 30/01/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE LOGISTICA Y ASESORIA DE CONSTRUCCION CEINDO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LOGISTICA Y ASESORIA DE CONSTRUCCION CEINDO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Rabanos Gonzalez Isidoro | Administrador Unico | 01/04/2014 | 16/08/2016 |
Alcotana Asesoria De La Construccion Sociedad Limi | Administrador Unico | 05/10/2011 | 01/04/2014 |
Rabanos Gonzalez Maria Mercedes | Administrador Unico | 05/10/2011 |
ACTOS BORME DE LOGISTICA Y ASESORIA DE CONSTRUCCION CEINDO SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31180 , F 162, S 8, H M 561192, I/A 4 (16/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-161-28
- Cesado D. Isidro Rabanos Gonzalez como representante persona física del Administrador unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31180 , F 162, S 8, H M 561192, I/A 3 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31180 , F 162, S 8, H M 561192, I/A 3 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31180 , F 162, S 8, H M 561192, I/A 3 (01/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-68-28
- C/ SOFIA, NUMERO 177 A (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31180 , F 162, S 8, H M 561192, I/A 2 (27/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-190-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-214-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773, L 537, F 58, S 8, H AB 13304, I/A 2 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773, L 537, F 58, S 8, H AB 13304, I/A 2 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-02
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 773, L 537, F 58, S 8, H AB 13304, I/A 2 (05/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-197-02
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-217-02