GESTINVER 54 SL - EXTINGUIDA
Provincia Cáceres
Razón Social GESTINVER 54 SL
CIF B10337632
Actividad
Fecha de Constitución 24/10/2005
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GESTINVER 54 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESTINVER 54 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Macias Garzon Javier | Liquidador | 26/04/2021 | 04/01/2023 |
Castellano Alvarez Rafael | Administrador Solidario | 26/04/2021 | |
Macias Garzon Javier | Administrador Solidario | 15/01/2018 | 26/04/2021 |
Macias Martin Eulogio | Administrador Solidario | 15/01/2018 |
ACTOS BORME DE GESTINVER 54 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700, L 528, F 167, S 8, H CC 8800, I/A 4 (04/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-8-10
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700, L 528, F 167, S 8, H CC 8800, I/A 3 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-10
- Otras modificaciones estatutarias: 1. Denominación social.- Bajo la denoninación Gestinver 54 SL en liquidación se constituye una sociedad limitada.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700, L 528, F 167, S 8, H CC 8800, I/A 3 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-10
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700, L 528, F 167, S 8, H CC 8800, I/A 3 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-10
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700, L 528, F 167, S 8, H CC 8800, I/A 3 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-10
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700, L 528, F 167, S 8, H CC 8800, I/A 2 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-10
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700, L 528, F 167, S 8, H CC 8800, I/A 2 (15/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-17-10
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-10
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2010)
CVE: BORME-B-2010-164-10
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-220-10