CASTELLANO ALVAREZ RAFAEL
Informe ejecutivo de CASTELLANO ALVAREZ RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTELLANO ALVAREZ RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTAJES ELECTRICOS CASMA SL | Apoderado Solidario | 12/08/2011 |
VINCULACIONES DE CASTELLANO ALVAREZ RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTELLANO ALVAREZ RAFAEL
Empresa: GESTINVER 54 SL
Administrador Solidario
- Castellano Alvarez Rafael
- Macias Garzon Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 700, L 528, F 167, S 8, H CC 8800, I/A 3 (26/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-87-10
Consejero
- Castellano Alvarez Rafael
- Macias Martin Eulogio
- Olivenza Pozas Antonio
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 915, L 742, F 87, S 8, H CC 4957, I/A 20 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-10
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS CASMA SL
Apoderado Solidario
- Castellano Alvarez Rafael
- Macias Martin Eulogio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612, L 440, F 163, S 8, H CC 1294, I/A 8 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-10
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS CASMA SL
Administrador Solidario
- Castellano Alvarez Rafael
- Macias Martin Eulogio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 612, L 440, F 162, S 8, H CC 1294, I/A 7 (12/08/2011)
CVE: BORME-A-2011-169-10
Consejero
- Castellano Alvarez Rafael
- Macias Martin Eulogio
- Olivenza Pozas Antonio
- Suarez Hurtado Federico
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 478, L 306, F 220, S 8, H CC 4957, I/A 16 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-10
Consejero
- Castellano Alvarez Rafael
- Macias Martin Eulogio
- Olivenza Pozas Antonio
- Tanco Lopez Alvaro
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 478, L 306, F 220, S 8, H CC 4957, I/A 16 (21/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-123-10
Información de CASTELLANO ALVAREZ RAFAEL
Mostramos los datos de CASTELLANO ALVAREZ RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTELLANO ALVAREZ RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos