GESSET MARKET SL
Dirección social Calle Chilches, S/N
Código Postal 12600
Municipio La Vall d'Uixó
Provincia Castellón/Castello
Razón Social GESSET MARKET SL
CIF B66698630
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 22/01/2016
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único DISTORELLO SL
VINCULACIONES DE GESSET MARKET SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESSET MARKET SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTORELLO SL | Administrador Unico | 14/02/2018 | 05/12/2023 |
Garriga Vila Antoni | Administrador Unico | 02/03/2016 | 14/02/2018 |
ACTOS BORME DE GESSET MARKET SL
- a).- La explotación de todo tipo de establecimientos comerciales que puedan dedicar a la venta de productos relacionados con la alimentación en general, todo tipo de bienes y servicios susceptibles de venta en hipermercados, supermercados o grandes almacenes. Comercio al por menor de todo tipo de al
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1752, L 1313, F 99, S 8, H CS 40740, I/A 2 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-12
- CTRA CHILCHES S/N (VALL D'UIXO (LA))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1752, L 1313, F 99, S 8, H CS 40740, I/A 2 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-12
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: Trasladado el domicilio social y modificado el artículo 4º de los estatutos sociales.. Artículo de los estatutos: cambiado el objeto social y modificado el artículo 2º de los estatutos sociales.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1752, L 1313, F 99, S 8, H CS 40740, I/A 2 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1752, L 1313, F 99, S 8, H CS 40740, I/A 2 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1752, L 1313, F 99, S 8, H CS 40740, I/A 2 (14/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-37-12
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45245 , F 63, S 8, H B 481602, I/A 1 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-08
Dirección:CL JOSEP ANSELM CLAVE Num.48 ESC. P. PTA. (MARTORELL)
Comienzo de operaciones:22/01/16
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA ASESORIA Y CONSULTORIA EN LA DISTRIBUCION COMERCIAL, IMPLANTACION EMPRESARIAL, DIRECCION EMPRESARIAL Y ORGANIZACION EN GENERAL, INCLUYE LOS DE NATURALEZA CONTABLE, COMERCIAL, TECNICO, FISCAL, JURIDICA,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45245 , F 63, S 8, H B 481602, I/A 1 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-08