DISTORELLO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl del Puig, 5
Código Postal 17246
Municipio Santa Cristina d'Aro
Provincia Girona
Mapa Ver Mapa
Razón Social DISTORELLO SL
CIF B64004567
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Fecha de Constitución 28/10/2005
Nombres Anteriores
- DISTORELLO SA
Órgano Administración Administrador único
Propietario BLEVATREMP SL
VINCULACIONES DE DISTORELLO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE DISTORELLO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bleda Martinez Juan | Administrador Unico | 02/09/2011 | 05/12/2023 |
BLEVATREMP SL | Socio Unico | 26/09/2011 | 05/12/2023 |
Juan Bleda Martinez | Administrador Unico | 05/12/2023 | |
Juan Bleda Martinez | Liquidador | 05/12/2023 | 05/12/2023 |
Bleda Escalante Alba | Secretario | 02/09/2011 | |
Bleda Escalante Alba | Consejero | 02/09/2011 | |
Bleda Martinez Juan | Presidente | 02/09/2011 | |
Bleda Martinez Juan | Consejero | 02/09/2011 | |
Bleda Martinez Juan | Consejero Delegado | 02/09/2011 | |
Sebastien Jean Claude Perez | Consejero | 02/09/2011 |
ACTOS BORME DE DISTORELLO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 211, S 8, H GI 52138, I/A 6 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-17
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 211, S 8, H GI 52138, I/A 6 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-17
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 211, S 8, H GI 52138, I/A 6 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-17
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 211, S 8, H GI 52138, I/A 6 (05/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-236-17
- Actividades auxiliares i complementarias del transporte
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 211, S 8, H GI 52138, I/A 5 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-17
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-204-08
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 211, S 8, H GI 52138, I/A 4 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-17
- C/ PUIG 5 - MAS TINUS (SANTA CRISTINA D'ARO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2835 , F 211, S 8, H GI 52138, I/A 3 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-17
Empresa: DISTORELLO SA
- EXPLOTACION DIRECTA DE TODO TIPO DE ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES QUE PUEDAN DEDICARSE A LA VENTA DE LOS PRODUCTOS RELACIONADOS CON ALIMENTACION EN GENERAL,ARTICULOS DE MERCERIA,GENEROS DE PUNTO,CONFECCION,ETC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38390 , F 5, S 8, H B 324575, I/A 2 (02/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-179-08