GESMER LOGISTICS MER SL - EXTINGUIDA
Dirección social CMNO CAMI MOLI DELS CANYARS 10 - CARPESA
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social GESMER LOGISTICS MER SL
CIF B97066625
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Órgano Administración Administrador único
Propietario SYSFEED SL
VINCULACIONES DE GESMER LOGISTICS MER SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GESMER LOGISTICS MER SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Chinillach Andreu Enrique Pablo | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/02/2015 | 06/03/2017 |
Cortes Gonzalez Lidia | Apoderado Solidario | 16/02/2015 | 06/03/2017 |
Escale Aregay Montserrat | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/02/2015 | 06/03/2017 |
Ferre Mas Jose Luis | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/02/2015 | 06/03/2017 |
Galvete Ibañez Jose | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/02/2015 | 06/03/2017 |
Lopez Congost Ana Maria | Apoderado Mancomunado Solidario | 16/02/2015 | 06/03/2017 |
Sanchis Mas Francisco Ignacio | Apoderado Solidario | 11/11/2015 | 06/03/2017 |
SYSFEED SL | Socio Unico | 10/06/2016 | 06/03/2017 |
Vila Borrell Joan | Administrador Unico | 16/02/2015 | 06/03/2017 |
Vila Borrell Joan | Liquidador Unico | 06/03/2017 | 06/03/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GESMER LOGISTICS MER SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9873, L 7155, F 138, S 8, H V 76947, I/A 27 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9873, L 7155, F 138, S 8, H V 76947, I/A 27 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-46
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9873, L 7155, F 138, S 8, H V 76947, I/A 27 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-46
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9873, L 7155, F 138, S 8, H V 76947, I/A 27 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-46
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9873, L 7155, F 138, S 8, H V 76947, I/A 27 (06/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-50-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9873, L 7155, F 138, S 8, H V 76947, I/A 26 (10/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-115-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9873, L 7155, F 137, S 8, H V 76947, I/A 25 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-46
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9873, L 7155, F 137, S 8, H V 76947, I/A 25 (11/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-220-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6869, L 4173, F 110, S 8, H V 76947, I/A 24 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-46
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6869, L 4173, F 110, S 8, H V 76947, I/A 24 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-46