SAGNIER RIVIERE ROQUE
Informe ejecutivo de SAGNIER RIVIERE ROQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 22
Empresas inactivas: 22
CARGOS DE SAGNIER RIVIERE ROQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENOCOSMETICS LAB SL | Consejero | 10/11/2014 | 26/09/2016 |
GESMER LOGISTICS MER SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/03/2011 | 16/02/2015 |
J. CANET SL | Apoderado | 13/01/2011 | 15/01/2015 |
SATURNINO ADELL E HIJOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 13/01/2011 | 15/01/2015 |
CHINILLACH Y BALLESTER SL | Apoderado | 05/01/2011 | 02/01/2015 |
VALGESS SL | Apoderado | 05/01/2011 | 31/12/2014 |
GREIXOS I FARINES DE CARN SA | Apoderado | 06/11/2014 | |
GARNOVA RENOVABLES SL | Apoderado | 11/01/2011 | 11/07/2012 |
GARNOVA SL | Apoderado | 17/11/2010 | 27/03/2012 |
SERECA BIO SL | Apoderado | 04/01/2011 | 16/03/2012 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE SAGNIER RIVIERE ROQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE SAGNIER RIVIERE ROQUE
Empresa: GENOCOSMETICS LAB SL
Consejero
- Sagnier Riviere Roque
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44585 , F 113, S 8, H B 428266, I/A 14 (26/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-08
Empresa: GESMER LOGISTICS MER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6869, L 4173, F 110, S 8, H V 76947, I/A 24 (16/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-36-46
Empresa: SATURNINO ADELL E HIJOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Escale Aregay Montserrat
- Lopez Congost Ana
- Olazabal Olarreaga Carlos
- Sagnier Riviere Roque
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 577, L 144, F 144, S 8, H CS 60, I/A 27 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-12
Empresa: J. CANET SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Chinillach Andreu Enrique Pablo
- Sagnier Riviere Roque
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1219, L 782, F 125, S 8, H CS 1883, I/A 30 (15/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-17-12
Empresa: CHINILLACH Y BALLESTER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Chinillach Andreu Enrique Pablo
- Sagnier Riviere Roque
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5478, L 2785, F 184, S 8, H V 11344, I/A 37 (02/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-6-46
Empresa: VALGESS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Chinillach Andreu Enrique Pablo
- Sagnier Riviere Roque
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7640, L 4939, F 222, S 8, H V 91526, I/A 28 (31/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-46
Empresa: GENOCOSMETICS LAB SL
Consejero
- Sagnier Riviere Roque
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43292 , F 80, S 8, H B 428266, I/A 10 (10/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-08
Empresa: GREIXOS I FARINES DE CARN SA
Apoderado
- Sagnier Riviere Roque
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43997 , F 193, S 8, H B 68720, I/A 36 (06/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-218-08
Empresa: GARNOVA SL
Apoderado
- Sagnier Riviere Roque
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42236 , F 89, S 8, H B 291109, I/A 22 (27/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-68-08
Empresa: CAVISA RECICLA SL
Apoderado
- Sagnier Riviere Roque
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42385 , F 23, S 8, H B 327183, I/A 8 (16/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-08
VER MAS ACTOS
Información de SAGNIER RIVIERE ROQUE
Mostramos los datos de SAGNIER RIVIERE ROQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de SAGNIER RIVIERE ROQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos