GES CRANES & ASSEMBLY SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Arrastaria, 21
Código Postal 28022
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GES CRANES & ASSEMBLY SA
CIF A83808287
Capital Social 61001.0 Euros
Fecha de Constitución 07/11/2003
Nombres Anteriores
- GLOBAL ENERGY SERVICES CRANES SA
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único SHOWSTYL SL
Propietario SHOWSTYL SL
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE GES CRANES & ASSEMBLY SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GES CRANES & ASSEMBLY SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Casado Casuso Marcos | Apoderado Mancomunado | 24/06/2013 | 21/11/2013 |
Cuadra Lafuente Francisco | Apoderado Mancomunado | 24/06/2013 | 21/11/2013 |
Cuadra Lafuente Francisco | Representante | 21/08/2012 | 21/11/2013 |
Gaviria Turrez Juan | Apoderado Mancomunado | 24/06/2013 | 21/11/2013 |
Grosch Peter Franz Anton | Apoderado Mancomunado | 24/06/2013 | 21/11/2013 |
Hontanilla Torres Bernardo Delfin | Apoderado Solidario | 10/11/2009 | 21/11/2013 |
KPMG AUDITORES SL | Auditor | 10/01/2012 | 21/11/2013 |
Rieks Hans Joern | Apoderado Mancomunado | 24/06/2013 | 21/11/2013 |
Rieks Hans Joern | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/06/2013 | 21/11/2013 |
Setien Diaz De Durana Eduardo | Apoderado Mancomunado | 24/06/2013 | 21/11/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GES CRANES & ASSEMBLY SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31229 , F 4, S 8, H M 341342, I/A 43 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-28
- HAN QUEDADO CANCELADOS TODOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y HA QUEDADO CERRADA SU HOJA REGISTRAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31229 , F 4, S 8, H M 341342, I/A 43 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-235-28
- Queda CERRADA LA HOJA de la sociedad por plazo provisional de SEIS MESES al haber sido absorbidala sociedad a que la misma se refiere, por la denominada "GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA, S.A", domiciliada en Bilbao
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31229 , F 3, S 8, H M 341342, I/A 42M (16/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-204-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alonso Gutierrez Sergio
- Alonso Gutierrez Sergio
- Alonso Gutierrez Sergio
- Alonso Gutierrez Sergio
- Alonso Gutierrez Sergio
- Alonso Gutierrez Sergio
- Alvarez Stuber Berta
- Alvarez Stuber Berta
- Alvarez Stuber Berta
- Alvarez Stuber Berta
- Cuadra Lafuente Francisco
- Cuadra Lafuente Francisco
- Hontanilla Torres Bernardo Delfin
- Rocha Moreirada Da Silva Carlos Antonio
- Rocha Moreirada Da Silva Carlos Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31229 , F 3, S 8, H M 341342, I/A 42 (15/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-202-28
Capital Anterior: | 61.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1,00 | Euros |
Capital Actual: | 61.001,00 | Euros |
Porcentaje: | 0,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31229 , F 3, S 8, H M 341342, I/A 41 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31229 , F 3, S 8, H M 341342, I/A 40 (10/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-135-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25342 , F 225, S 8, H M 341342, I/A 39 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25342 , F 224, S 8, H M 341342, I/A 38 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25342 , F 224, S 8, H M 341342, I/A 37 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25342 , F 223, S 8, H M 341342, I/A 36 (07/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-90-28