GROSCH PETER FRANZ ANTON
Informe ejecutivo de GROSCH PETER FRANZ ANTON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE GROSCH PETER FRANZ ANTON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SIEMSA CONTROL Y SISTEMAS SA | Apoderado | 19/04/2016 | |
SHOWSTYL SERVICES 2012 SL | Representante | 25/04/2014 | 22/12/2015 |
FERROVIAL ENERGIA SA | Apoderado | 10/01/2014 | 23/12/2014 |
GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA SA | Apoderado | 13/01/2014 | 23/12/2014 |
GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA SA | Presidente | 22/12/2011 | 22/01/2014 |
GES CRANES & ASSEMBLY SA | Apoderado Mancomunado | 24/06/2013 | 21/11/2013 |
VINCULACIONES DE GROSCH PETER FRANZ ANTON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GROSCH PETER FRANZ ANTON
Empresa: SIEMSA CONTROL Y SISTEMAS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Grosch Peter Franz Anton
- Grosch Peter Franz Anton
- Kramer Thorsten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34503 , F 204, S 8, H M 620574, I/A 3 (19/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-28
Empresa: SHOWSTYL SERVICES 2012 SL
Representante
- Grosch Peter Franz Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28648 , F 75, S 8, H M 515912, I/A 8 (22/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-249-28
Empresa: GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Grosch Peter Franz Anton
- Kramer Thorsten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5471 , F 134, S 8, H BI 48284, I/A 75 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-48
Empresa: SIEMSA INDUSTRIA SA
Apoderado
- Anton Grosch Peter Franz
- Delfin Hontanilla Bernardo
- Grosch Peter Franz Anton
- Kramer Thorsten
- Muñiz Galarza Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114 , F 194, S 8, H BI 56240, I/A 51 (23/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-249-48
Empresa: SHOWSTYL SERVICES 2012 SL
Administrador Unico
Representante
- Grosch Peter Franz Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28648 , F 75, S 8, H M 515912, I/A 6 (25/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-85-28
Empresa: GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA SA
Apoderado
- Grosch Peter Franz Anton
- Kramer Thorsten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256 , F 197, S 8, H BI 48284, I/A 59 (13/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-48
Empresa: SIEMSA INDUSTRIA SA
Apoderado
- Grosch Peter Franz Anton
- Kramer Thorsten
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5114 , F 189, S 8, H BI 56240, I/A 41 (10/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-15-48
Empresa: GES CRANES & ASSEMBLY SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Grosch Peter Franz Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25342 , F 225, S 8, H M 341342, I/A 39 (24/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-28
Empresa: GLOBAL ENERGY SERVICES SIEMSA SA
Presidente
- Grosch Peter Franz Anton
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5256 , F 187, S 8, H BI 48284, I/A 37 (22/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-3-48
Información de GROSCH PETER FRANZ ANTON
Mostramos los datos de GROSCH PETER FRANZ ANTON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GROSCH PETER FRANZ ANTON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos