GERENCIA INTELIGENTE DE SERVICIOS Y TECNOLOGIA SL
Dirección social Calle Alfonso XIII, 75
Código Postal 28038
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GERENCIA INTELIGENTE DE SERVICIOS Y TECNOLOGIA SL
CIF B82632027
Actividad Promoción inmobiliaria
Teléfono 91 657 10 85
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Launay Christopher
ORGANIGRAMA DE GERENCIA INTELIGENTE DE SERVICIOS Y TECNOLOGIA SL
VINCULACIONES DE GERENCIA INTELIGENTE DE SERVICIOS Y TECNOLOGIA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GERENCIA INTELIGENTE DE SERVICIOS Y TECNOLOGIA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Launay Christopher | Administrador Unico | 29/12/2022 | |
Jimenez Santiago Maria Rosario | Administrador Mancomunado | 03/07/2013 |
ACTOS BORME DE GERENCIA INTELIGENTE DE SERVICIOS Y TECNOLOGIA SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15332 , F 33, S 8, H M 257017, I/A 7 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15332 , F 33, S 8, H M 257017, I/A 7 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
- Sociedades absorbidas: EDIFICIOS Y TRABAJOS DE ARQUITECTURA AVANZADA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15332 , F 30, S 8, H M 257017, I/A 6 (23/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-122-28
- SE OMITIO POR ERROR EN LA ANOTACION LETRA "B" LA PUBLICACION DEL CESE DEL ADMINISTRADOR JUDICIAL CASTAÑEDA PEREZ MARIA LUISA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15332 , F 29, S 8, H M 257017, I/A B (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2014-116-28
Administrador Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15332 , F 29, S 8, H M 257017, I/A B (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2014-116-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15332 , F 30, S 8, H M 257017, I/A 5 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15332 , F 30, S 8, H M 257017, I/A 5 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15332 , F 30, S 8, H M 257017, I/A 5 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15332 , F 30, S 8, H M 257017, I/A 4 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15332 , F 30, S 8, H M 257017, I/A 4 (03/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28