JIMENEZ SANTIAGO MARIA DEL ROSARIO
Informe ejecutivo de JIMENEZ SANTIAGO MARIA DEL ROSARIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE JIMENEZ SANTIAGO MARIA DEL ROSARIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GERENCIA INTELIGENTE DE SERVICIOS Y TECNOLOGIA SL | Administrador Unico | 08/07/2013 | 29/12/2022 |
EDIFICIOS Y TRABAJOS DE ARQUITECTURA AVANZADA SL | Administrador Unico | 08/07/2013 | 23/06/2015 |
EDIFICIOS Y TRABAJOS DE ARQUITECTURA AVANZADA SL | Administrador Mancomunado | 04/07/2013 | 08/07/2013 |
GERENCIA INTELIGENTE DE SERVICIOS Y TECNOLOGIA SL | Administrador Mancomunado | 08/07/2013 |
VINCULACIONES DE JIMENEZ SANTIAGO MARIA DEL ROSARIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE JIMENEZ SANTIAGO MARIA DEL ROSARIO
Administrador Unico
- Jimenez Santiago Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15332 , F 33, S 8, H M 257017, I/A 7 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-28
Administrador Unico
- Jimenez Santiago Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23730 , F 5, S 8, H M 425899, I/A 6 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
Administrador Mancomunado
- Jimenez Santiago Maria Del Rosario
- Rodriguez De Ledesma Vega Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23730 , F 5, S 8, H M 425899, I/A 6 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
Administrador Unico
- Jimenez Santiago Maria Del Rosario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15332 , F 30, S 8, H M 257017, I/A 5 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
Administrador Mancomunado
- Jimenez Santiago Maria Del Rosario
- Rodriguez De Ledesma Vega Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15332 , F 30, S 8, H M 257017, I/A 5 (08/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-133-28
Administrador Mancomunado
- Jimenez Santiago Maria Del Rosario
- Rodriguez De Ledesma Vega Fernando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23730 , F 4, S 8, H M 425899, I/A 5 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-131-28
Información de JIMENEZ SANTIAGO MARIA DEL ROSARIO
Mostramos los datos de JIMENEZ SANTIAGO MARIA DEL ROSARIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de JIMENEZ SANTIAGO MARIA DEL ROSARIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos