GERBERA SOLAR SL - EXTINGUIDA
Razón Social GERBERA SOLAR SL
CIF B40564551
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 19/02/2019
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario LANTANA SOLAR SL
VINCULACIONES DE GERBERA SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GERBERA SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Artiga Amat Antonio | Administrador Mancomunado | 22/05/2019 | 06/04/2022 |
Artiga Amat Antonio | Apoderado Solidario | 11/06/2019 | 06/04/2022 |
Artiga Amat Antonio | Liquidador | 06/04/2022 | 06/04/2022 |
Campdera Gutierrez Enrique | Apoderado Solidario | 11/06/2019 | 06/04/2022 |
Esplugues Barona Carla | Apoderado Solidario | 30/07/2019 | 06/04/2022 |
Garcia Renedo Alvarez Hevia Carmen | Apoderado Solidario | 30/07/2019 | 06/04/2022 |
GRUPO TEC SERVICIOS AVANZADOS SA | Administrador Mancomunado | 22/05/2019 | 06/04/2022 |
Linares Fernandez Alejandro | Apoderado Solidario | 30/07/2019 | 06/04/2022 |
Moreyra Martinez Cesar Alejandro | Representante | 06/04/2022 | |
Suso Lazaro Begoña | Apoderado Solidario | 30/07/2019 | 06/04/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GERBERA SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 67, S 8, H M 695699, I/A 7 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 67, S 8, H M 695699, I/A 7 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 67, S 8, H M 695699, I/A 7 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Administrador Mancomunado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 67, S 8, H M 695699, I/A 7 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 66, S 8, H M 695699, I/A 6 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 66, S 8, H M 695699, I/A 5 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 65, S 8, H M 695699, I/A 4 (11/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-114-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 65, S 8, H M 695699, I/A 3 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-28
- C/ GOYA 6 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39161 , F 65, S 8, H M 695699, I/A 2 (30/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-106-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados. La sociedad "GRUPO TEC SERVICIOS AVANZADOS SA", administradora mancomunada, designa como persona física representante a Don Cesar Alejandro Moreyra Martínez, con DNI 22.559.394M
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10634, L 7915, F 168, S 8, H V 186477, I/A 3 (22/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-46