LANTANA SOLAR SL - EXTINGUIDA
Razón Social LANTANA SOLAR SL
CIF B40564528
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 19/02/2019
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE LANTANA SOLAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LANTANA SOLAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Artiga Amat Antonio | Liquidador | 04/04/2022 | 04/04/2022 |
Artiga Amat Antonio | Administrador Mancomunado | 21/05/2019 | 04/04/2022 |
Campdera Gutierrez Enrique | Apoderado Solidario | 20/06/2019 | 04/04/2022 |
Esplugues Barona Carla | Apoderado Solidario | 30/07/2019 | 04/04/2022 |
Garcia Renedo Alvarez Hevia Carmen | Apoderado Solidario | 30/07/2019 | 04/04/2022 |
GRUPO TEC SERVICIOS AVANZADOS SA | Administrador Mancomunado | 21/05/2019 | 04/04/2022 |
Linares Fernandez Alejandro | Apoderado Solidario | 30/07/2019 | 04/04/2022 |
Suso Lazaro Begoña | Apoderado Solidario | 30/07/2019 | 04/04/2022 |
Veci Martin Alberto | Apoderado Solidario | 20/06/2019 | 04/04/2022 |
Villa Arenere Violeta | Apoderado Solidario | 30/07/2019 | 04/04/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE LANTANA SOLAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39053 , F 64, S 8, H M 693831, I/A 7 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39053 , F 64, S 8, H M 693831, I/A 7 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39053 , F 64, S 8, H M 693831, I/A 7 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39053 , F 64, S 8, H M 693831, I/A 7 (04/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39053 , F 63, S 8, H M 693831, I/A 6 (30/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39053 , F 63, S 8, H M 693831, I/A 5 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39053 , F 62, S 8, H M 693831, I/A 4 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39053 , F 62, S 8, H M 693831, I/A 3 (20/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-121-28
- C/ GOYA 6 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39053 , F 62, S 8, H M 693831, I/A 2 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-112-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados. El administrador mancomunado GRUPO TEC SERVICIOS AVANZADOS, S.A designa representante persona física a Don CESAR ALEJANDRO MOREYRA MARTINEZ DNI.NIF 22.559.394M
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10634, L 7915, F 157, S 8, H V 186475, I/A 3 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-99-46