GERAVIS VALLES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Sant Francesc, 43
Código Postal 08221
Municipio Terrassa
Provincia Barcelona
Razón Social GERAVIS VALLES SL
CIF B61732814
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GERAVIS VALLES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GERAVIS VALLES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Carbo Magaña Ismael | Apoderado Solidario | 10/04/2019 | 03/01/2022 |
Girona Busquet Marc | Liquidador | 03/01/2022 | 03/01/2022 |
Girona Busquet Marc | Administrador Unico | 10/04/2019 | 03/01/2022 |
Carbo Magaña Ismael | Administrador | 10/04/2019 | |
Girona Busquet Marc | Administrador Solidario | 29/10/2015 | 10/04/2019 |
Busquet Duran Maria Dolores | Administrador | 29/10/2015 |
ACTOS BORME DE GERAVIS VALLES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30928 , F 114, S 8, H B 181134, I/A 7 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30928 , F 114, S 8, H B 181134, I/A 7 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30928 , F 114, S 8, H B 181134, I/A 7 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30928 , F 112, S 8, H B 181134, I/A 6 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30928 , F 112, S 8, H B 181134, I/A 5 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-08
Administrador Solidario
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30928 , F 112, S 8, H B 181134, I/A 5 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30928 , F 112, S 8, H B 181134, I/A 4 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30928 , F 112, S 8, H B 181134, I/A 4 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2010)
CVE: BORME-B-2011-13-08