GIRONA BUSQUET MARC
Informe ejecutivo de GIRONA BUSQUET MARC
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GIRONA BUSQUET MARC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GERAVIS VALLES SL | Liquidador | 03/01/2022 | 03/01/2022 |
GERAVIS VALLES SL | Administrador Unico | 10/04/2019 | 03/01/2022 |
GERAVIS VALLES SL | Administrador Solidario | 29/10/2015 | 10/04/2019 |
VINCULACIONES DE GIRONA BUSQUET MARC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GIRONA BUSQUET MARC
Empresa: GERAVIS VALLES SL
Liquidador
- Girona Busquet Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30928 , F 114, S 8, H B 181134, I/A 7 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-08
Empresa: GERAVIS VALLES SL
Administrador Unico
- Girona Busquet Marc
Liquidador
- Girona Busquet Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30928 , F 114, S 8, H B 181134, I/A 7 (03/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-6-08
Empresa: GERAVIS VALLES SL
Administrador Unico
- Girona Busquet Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30928 , F 112, S 8, H B 181134, I/A 5 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-08
Empresa: GERAVIS VALLES SL
Administrador Solidario
- Girona Busquet Marc
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30928 , F 112, S 8, H B 181134, I/A 5 (10/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-08
Empresa: GERAVIS VALLES SL
Administrador Solidario
- Girona Busquet Marc
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30928 , F 112, S 8, H B 181134, I/A 4 (29/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-213-08
Información de GIRONA BUSQUET MARC
Mostramos los datos de GIRONA BUSQUET MARC que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GIRONA BUSQUET MARC, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos