GENETIC POP SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cronos, 10
Código Postal 28037
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GENETIC POP SL
CIF B87169645
Capital Social 32400.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 31/12/2014
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único REDPOP SL
Propietario KUPOP EUROPE SL
VINCULACIONES DE GENETIC POP SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GENETIC POP SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Gomez De Salazar Francisco Jose | Representante | 12/12/2017 | 07/03/2019 |
REDPOP SL | Administrador Unico | 25/09/2015 | 07/03/2019 |
KUPOP EUROPE SL | Socio Unico | 24/04/2018 | 06/03/2019 |
Martinez Del Marmol Galvez Marta | Representante | 25/09/2015 | 12/12/2017 |
ACTOS BORME DE GENETIC POP SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33883 , F 99, S 8, H M 609781, I/A 5 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GENETIC POP SL
Nif:B87169645
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Insuficiencia de la masa activa
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Parte Dispositiva:
Inscripción del auto de declaración de concurso y cancelación del mismo
Fecha de Resolución:19/11/2018
Número Procedimiento Concursal:1075/2018
Datos Registrales:
Tomo:
33883
Libro:
0
Folio:
99
Hoja:
8-609781
Inscripción:
5
Fecha Inscripción07/03/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33883 , F 99, S 8, H M 609781, I/A 5 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GENETIC POP SL
Nif:B87169645
Auto de declaración de concurso
Tipo Concurso:Voluntario
Juzgado:JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 10 DE MADRID
Juez / Ponente:OLGA MARTIN ALONSO
Parte Dispositiva:
Inscripción del auto de declaración de concurso voluntario y de cancelación del.mismo
Fecha de Resolución:19/11/2018
Número Procedimiento Concursal:1075/2018
Datos Registrales:
Tomo:
33883
Libro:
0
Folio:
99
Hoja:
8-609781
Inscripción:
5
Fecha Inscripción07/03/2019
Registro:Registro Mercantil de Madrid
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33883 , F 99, S 8, H M 609781, I/A 5 (07/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-51-28
Capital Anterior: | 0,00 | Euros |
Aumento de capital: | 32.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 32.400,00 | Euros |
Porcentaje: | ∞ | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33883 , F 98, S 8, H M 609781, I/A 4 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.006,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33883 , F 98, S 8, H M 609781, I/A 4 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33883 , F 98, S 8, H M 609781, I/A 4 (24/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-28
- C/ CRONOS 10 2 - LOCAL 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33883 , F 98, S 8, H M 609781, I/A 3 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-243-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33883 , F 98, S 8, H M 609781, I/A 2 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33883 , F 98, S 8, H M 609781, I/A 2 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33883 , F 95, S 8, H M 609781, I/A 1 (25/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-189-28