GARCIA GOMEZ DE SALAZAR FRANCISCO JOSE
Informe ejecutivo de GARCIA GOMEZ DE SALAZAR FRANCISCO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GARCIA GOMEZ DE SALAZAR FRANCISCO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REDPOP SL | Administrador Unico | 01/08/2014 | |
DIGITIZING SL | Administrador Unico | 01/10/2013 | |
PLV AS A SERVICE SL | Administrador Unico | 15/04/2010 |
VINCULACIONES DE GARCIA GOMEZ DE SALAZAR FRANCISCO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GARCIA GOMEZ DE SALAZAR FRANCISCO JOSE
Empresa: GENETIC POP SL
Representante
- Garcia Gomez De Salazar Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33883 , F 98, S 8, H M 609781, I/A 2 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-28
Empresa: KUPOP EUROPE SL
Administrador Unico
- Garcia Gomez De Salazar Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32547 , F 140, S 8, H M 585816, I/A 1 (05/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-176-28
Empresa: REDPOP SL
Administrador Unico
- Garcia Gomez De Salazar Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32539 , F 65, S 8, H M 585682, I/A 1 (01/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-151-28
Empresa: MARIN'S ESPAÑA Y PORTUGAL SL
Consejero
- Garcia Gomez De Salazar Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17997 , F 78, S 8, H M 310991, I/A 7 (22/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-230-28
Empresa: MARIN'S ESPAÑA Y PORTUGAL SL
Consejero Delegado Solidario
- De Lorenzo De Miguel Laura
- Devaux Benjamin Jean Nicolas
- Devaux Julien Almee Jean
- Garcia Gomez De Salazar Francisco Jose
Secretario
- Garcia Gomez De Salazar Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17997 , F 77, S 8, H M 310991, I/A 6 (13/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-224-28
Empresa: DIGITIZING SL
Administrador Unico
- Garcia Gomez De Salazar Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31244 , F 17, S 8, H M 562354, I/A 2 (01/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-192-28
Empresa: MARIN'S ESPAÑA Y PORTUGAL SL
Consejero Delegado Solidario
- De Lorenzo De Miguel Laura
- Devaux Benjamin Jean Nicolas
- Devaux Julien Almee Jean
- Garcia Gomez De Salazar Francisco Jose
Consejero
- De Lorenzo De Miguel Laura
- Devaux Benjamin Jean Nicolas
- Devaux Julien Almee Jean
- Garcia Gomez De Salazar Francisco Jose
Presidente
Secretario
- Garcia Gomez De Salazar Francisco Jose
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17997 , F 76, S 8, H M 310991, I/A 4 (17/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-165-28
Empresa: PENNY MEN ESPAÑA SL
Administrador Unico
- Garcia Gomez De Salazar Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27542 , F 198, S 8, H M 496358, I/A 1 (15/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-78-28
Información de GARCIA GOMEZ DE SALAZAR FRANCISCO JOSE
Mostramos los datos de GARCIA GOMEZ DE SALAZAR FRANCISCO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GARCIA GOMEZ DE SALAZAR FRANCISCO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos