GENERAL HISPANIA DE INVERSIONES SA - EXTINGUIDA
Dirección social PZ CATALUÑA Num.1 P.6
Código Postal 08750
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social GENERAL HISPANIA DE INVERSIONES SA
CIF A28365427
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GENERAL HISPANIA DE INVERSIONES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GENERAL HISPANIA DE INVERSIONES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Giay Mabel Esther | Apoderado Solidario | 08/07/2015 | 21/12/2022 |
Campo Grau Maria Angeles | Administrador Unico | 03/08/2022 | 21/12/2022 |
Campo Grau Maria Angeles | Liquidador | 21/12/2022 | 21/12/2022 |
Fernandez Falcon Jesus | Apoderado | 30/03/2009 | 21/12/2022 |
Fernandez Falcon Jesus | Apoderado | 16/09/2009 | 21/12/2022 |
Fernandez Falcon Jesus Maria Honorio | Apoderado Mancomunado | 10/06/2016 | 21/12/2022 |
Gomez Esteban Cristina | Apoderado Mancomunado | 10/06/2016 | 21/12/2022 |
Papaseit Esteban Antonio | Apoderado Solidario | 05/07/2016 | 21/12/2022 |
Pijoan Marin Javier | Apoderado Mancomunado | 11/08/2016 | 21/12/2022 |
Barcelo Llacera Jose Manuel | Consejero | 31/07/2012 | 28/06/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GENERAL HISPANIA DE INVERSIONES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45422 , F 143, S 8, H B 22182, I/A 98 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45422 , F 143, S 8, H B 22182, I/A 98 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45422 , F 143, S 8, H B 22182, I/A 98 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-1-08
- PZ CATALUÑA Num.1 P.6 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45422 , F 142, S 8, H B 22182, I/A 97 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-08
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICACION ARTS. 8,9,17,18,19,24,25,29 Y 31 Y DEJACION SIN CONTENIDO ARTS. 6,10,12,20,21,22,23 Y 26 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. CAMBIO DE REGIMEN ADMINISTRATIVO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45422 , F 142, S 8, H B 22182, I/A 97 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45422 , F 142, S 8, H B 22182, I/A 97 (03/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-152-08
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41430 , F 179, S 8, H B 22182, I/A 90 N (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41430 , F 178, S 8, H B 22182, I/A 88 N (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-08
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45422 , F 141, S 8, H B 22182, I/A 96 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-08
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45422 , F 141, S 8, H B 22182, I/A 95 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-08