FABREGAT MAYOL ENRIQUE
Informe ejecutivo de FABREGAT MAYOL ENRIQUE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE FABREGAT MAYOL ENRIQUE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERAL HISPANIA DE INVERSIONES SA | Consejero | 31/07/2012 | 28/06/2022 |
GENERAL HISPANIA DE INVERSIONES SA | Consejero | 06/08/2010 | 28/06/2022 |
GENERAL HISPANIA DE INVERSIONES SA | Consejero | 24/07/2014 | 28/06/2022 |
BACARDI ESPAÑA SA | Apoderado | 16/09/2009 | 23/09/2016 |
BACARDI ESPAÑA SA | Apoderado | 23/09/2016 | |
GENERAL HISPANIA DE INVERSIONES SA | Apoderado | 11/08/2016 | |
BACARDI ESPAÑA SA | Secretario | 28/06/2016 |
VINCULACIONES DE FABREGAT MAYOL ENRIQUE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE FABREGAT MAYOL ENRIQUE
Empresa: GENERAL HISPANIA DE INVERSIONES SA
Consejero
- Barcelo Llacera Jose Manuel
- Fabregat Mayol Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41430 , F 178, S 8, H B 22182, I/A 88 N (28/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-08
Empresa: BACARDI ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Fabregat Mayol Enrique
- Fabregat Mayol Enrique
- Fabregat Mayol Enrique
- Fabregat Mayol Enrique
- Mula Vallejo Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32912 , F 22, S 8, H M 138535, I/A 154 (23/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-189-28
Empresa: GENERAL HISPANIA DE INVERSIONES SA
Apoderado Mancomunado
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Fabregat Mayol Enrique
- Fagregat Mayol Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45422 , F 141, S 8, H B 22182, I/A 95 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-160-08
Empresa: BACARDI ESPAÑA SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32912 , F 15, S 8, H M 138535, I/A 145 (28/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-127-28
Empresa: GENERAL HISPANIA DE INVERSIONES SA
Consejero
- Barcelo Llacera Jose Manuel
- Fabregat Mayol Enrique
- Fernandez Falcon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41430 , F 178, S 8, H B 22182, I/A 88 (24/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-144-08
Empresa: GENERAL HISPANIA DE INVERSIONES SA
Consejero
- Barcelo Llacera Jose Manuel
- Fabregat Mayol Enrique
- Fernandez Falcon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41430 , F 176, S 8, H B 22182, I/A 85 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-155-08
Empresa: GENERAL HISPANIA DE INVERSIONES SA
Consejero
- Barcelo Llacera Jose Manuel
- Fabregat Mayol Enrique
- Fernandez Falcon Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41430 , F 174, S 8, H B 22182, I/A 82 (06/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-158-08
Empresa: BACARDI ESPAÑA SA
Apoderado
- Fabregat Mayol Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21536 , F 214, S 8, H M 138535, I/A 105 (16/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-185-28
Información de FABREGAT MAYOL ENRIQUE
Mostramos los datos de FABREGAT MAYOL ENRIQUE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de FABREGAT MAYOL ENRIQUE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos