GENERAL DE ADUANAS TRANSITOS Y TRANSPORTES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Via Laietana, 7
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Razón Social GENERAL DE ADUANAS TRANSITOS Y TRANSPORTES SL
CIF B63454706
Actividad Otras actividades anexas al transporte
Fecha de Constitución 10/03/2004
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GENERAL DE ADUANAS TRANSITOS Y TRANSPORTES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GENERAL DE ADUANAS TRANSITOS Y TRANSPORTES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abizanda Perez Maria Joana | Administrador Unico | 06/11/2010 | 04/06/2018 |
Abizanda Perez Maria Juana | Liquidador | 04/06/2018 | 04/06/2018 |
Alcover Lombarte Alberto | Apoderado | 09/05/2011 | 04/06/2018 |
Rubio Gonzalez Juan Antonio | Apoderado | 09/05/2011 | 04/06/2018 |
Abizanda Perez Joana | Administrador Mancomunado | 06/11/2010 | |
Moliner Fernandez David | Administrador Mancomunado | 06/11/2010 |
ACTOS BORME DE GENERAL DE ADUANAS TRANSITOS Y TRANSPORTES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36455 , F 160, S 8, H B 289819, I/A 9 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36455 , F 160, S 8, H B 289819, I/A 9 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36455 , F 160, S 8, H B 289819, I/A 9 (04/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-111-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2011)
CVE: BORME-B-2011-96-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36455 , F 159, S 8, H B 289819, I/A 8 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-08
- VIA LAYETANA Num.7 P.PR (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36455 , F 159, S 8, H B 289819, I/A 7 (14/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-81-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36455 , F 158, S 8, H B 289819, I/A 6 (06/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-08
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36455 , F 158, S 8, H B 289819, I/A 6 (06/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-221-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-205-08