ALCOVER LOMBARTE ALBERTO
Informe ejecutivo de ALCOVER LOMBARTE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ALCOVER LOMBARTE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BWS ADUANAS SL | Apoderado Solidario | 03/03/2014 | |
SILKWAY INTERNATIONAL TRADING SL | Consejero | 28/07/2011 |
VINCULACIONES DE ALCOVER LOMBARTE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ALCOVER LOMBARTE ALBERTO
Empresa: BWS ADUANAS SL
Apoderado Solidario
- Alcover Lombarte Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29265 , F 203, S 8, H B 109668, I/A 16 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-08
Empresa: BWS ADUANAS SL
Consejero Delegado
- Alcover Lombarte Alberto
- Juve Sansa Francisco
Consejero
- Alcover Lombarte Alberto
- Juve Sansa Francisco
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29265 , F 202, S 8, H B 109668, I/A 15 (03/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-48-08
Empresa: SILKWAY INTERNATIONAL TRADING SL
Consejero Delegado
Consejero
- Alcover Lombarte Alberto
- Juve Sansa Francisco
- Outerio Barber Amadeo
- Rubio Gonzalez Juan Antonio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36304 , F 96, S 8, H B 279006, I/A 4 (28/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-151-08
Apoderado
- Alcover Lombarte Alberto
- Rubio Gonzalez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36455 , F 159, S 8, H B 289819, I/A 8 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-08
Empresa: BWS ADUANAS SL
Consejero Delegado
- Alcover Lombarte Alberto
- Juve Sansa Francisco
Consejero
- Alcover Lombarte Alberto
- Juve Sansa Francisco
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29265 , F 202, S 8, H B 109668, I/A 14 (03/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-50-08
Información de ALCOVER LOMBARTE ALBERTO
Mostramos los datos de ALCOVER LOMBARTE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ALCOVER LOMBARTE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos