GEDES AUXILIARES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Nicaragua, 114
Código Postal 08029
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GEDES AUXILIARES SL
CIF B65155608
Capital Social 22000.0 Euros
Actividad Otra provisión de recursos humanos
Fecha de Constitución 30/07/2009
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Vilanova Plana Juan
VINCULACIONES DE GEDES AUXILIARES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GEDES AUXILIARES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Camacho Ramirez Encarnacion | Apoderado Solidario | 21/05/2019 | 18/02/2020 |
Gabarron Salas Maria Teresa | Apoderado Solidario | 21/05/2019 | 18/02/2020 |
Vilanova Plana Juan | Administrador Unico | 07/05/2019 | 18/02/2020 |
Gabarron Salas Maria Teresa | Apoderado Solidario | 11/01/2017 | 21/05/2019 |
Pla Gil Marta | Apoderado | 18/07/2012 | 21/05/2019 |
Nogales Carrasco Jose Antonio | Administrador Unico | 19/03/2018 | 07/05/2019 |
Pla Gil Marta | Administrador Unico | 26/01/2017 | 19/03/2018 |
Peñaranda Sanchez Francisco | Administrador Unico | 24/08/2009 | 26/01/2017 |
ACTOS BORME DE GEDES AUXILIARES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41402 , F 211, S 8, H B 392927, I/A 11 (18/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-39-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41402 , F 211, S 8, H B 392927, I/A 10 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41402 , F 210, S 8, H B 392927, I/A 9 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-08
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41402 , F 210, S 8, H B 392927, I/A 8 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-08
- CL DE NICARAGUA Num.114 P.1 PTA.4 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41402 , F 210, S 8, H B 392927, I/A 7 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD, SOCIO UNICO: OPCION A SERVICIOS GENERALES S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41402 , F 210, S 8, H B 392927, I/A 7 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41402 , F 210, S 8, H B 392927, I/A 7 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41402 , F 210, S 8, H B 392927, I/A 7 (07/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-90-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41402 , F 210, S 8, H B 392927, I/A 6 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41402 , F 210, S 8, H B 392927, I/A 6 (19/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-61-08