GABARRON SALAS MARIA TERESA
Informe ejecutivo de GABARRON SALAS MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GABARRON SALAS MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPCION A GEDES SERVICIOS GENERALES SL | Apoderado Solidario | 30/03/2020 | 27/04/2023 |
GEDES AUXILIARES SL | Apoderado Solidario | 21/05/2019 | 18/02/2020 |
GEDES AUXILIARES SL | Apoderado Solidario | 11/01/2017 | 21/05/2019 |
VINCULACIONES DE GABARRON SALAS MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GABARRON SALAS MARIA TERESA
Apoderado Solidario
- Gabarron Salas Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44891 , F 10, S 8, H B 273421, I/A 36 (27/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-08
Apoderado Solidario
- Gabarron Salas Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44891 , F 3, S 8, H B 273421, I/A 27 (30/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-69-08
Empresa: GEDES AUXILIARES SL
Apoderado Solidario
- Gabarron Salas Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41402 , F 211, S 8, H B 392927, I/A 10 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-08
Empresa: GEDES AUXILIARES SL
Apoderado Solidario
- Gabarron Salas Maria Teresa
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41402 , F 210, S 8, H B 392927, I/A 8 (21/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-100-08
Empresa: GEDES AUXILIARES SL
Apoderado Solidario
- Gabarron Salas Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41402 , F 209, S 8, H B 392927, I/A 4 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-13-08
Información de GABARRON SALAS MARIA TERESA
Mostramos los datos de GABARRON SALAS MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GABARRON SALAS MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos