LIMALIMA PRODUCCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Argensola, 22
Código Postal 28004
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social LIMALIMA PRODUCCIONES SL
CIF B86369980
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 02/01/2012
Nombres Anteriores
- GECO MEDIA SERVICIOS AUDIOVISUALES SL
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario KON OBJETIVO DE SERVICIO EN COMUNICACION SL
VINCULACIONES DE LIMALIMA PRODUCCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE LIMALIMA PRODUCCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KON OBJETIVO DE SERVICIO EN COMUNICACION SL | Socio Unico | 24/09/2013 | 01/02/2019 |
Lazaga Gongora Luis | Liquidador Solidario | 01/02/2019 | 01/02/2019 |
Lazaga Gongora Luis | Administrador Solidario | 01/02/2019 | |
Lazaga Gongora Luis Felipe | Administrador Solidario | 29/08/2012 | 01/02/2019 |
Lopez Iglesias Isabel Maria | Administrador Solidario | 29/08/2012 | 01/02/2019 |
Lopez Iglesias Isabel Maria | Liquidador Solidario | 01/02/2019 | 01/02/2019 |
Bernad Ortega Jaime | Administrador Mancomunado | 10/01/2012 | 29/08/2012 |
Martinez Asensio Antonio | Administrador Mancomunado | 10/01/2012 | 29/08/2012 |
Romero Blazquez Juan Antonio | Administrador Mancomunado | 10/01/2012 | 29/08/2012 |
ACTOS BORME DE LIMALIMA PRODUCCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29499 , F 80, S 8, H M 530857, I/A 6 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29499 , F 80, S 8, H M 530857, I/A 6 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29499 , F 80, S 8, H M 530857, I/A 6 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-28
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29499 , F 80, S 8, H M 530857, I/A 6 (01/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-27-28
- LIMALIMA PRODUCCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29499 , F 79, S 8, H M 530857, I/A 5 (03/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-111-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29499 , F 79, S 8, H M 530857, I/A 4 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-187-28
- C/ ARGENSOLA 22 - BAJO (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29499 , F 79, S 8, H M 530857, I/A 3 (25/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-23-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 10 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29499 , F 78, S 8, H M 530857, I/A 2 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29499 , F 78, S 8, H M 530857, I/A 2 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29499 , F 78, S 8, H M 530857, I/A 2 (29/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-175-28