GB GLOBAL BUSINESS CAPITAL PARTNERS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda de la Industria, 4
Código Postal 28108
Municipio Alcobendas
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GB GLOBAL BUSINESS CAPITAL PARTNERS SL
CIF B02761492
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 30/10/2020
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GB GLOBAL BUSINESS CAPITAL PARTNERS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GB GLOBAL BUSINESS CAPITAL PARTNERS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Del Pino Perez Laura | Apoderado | 15/02/2021 | 07/07/2022 |
Del Pino Solana Ernesto | Administrador Unico | 30/12/2020 | 07/07/2022 |
Del Pino Solana Ernesto | Liquidador | 07/07/2022 | 07/07/2022 |
ACTOS BORME DE GB GLOBAL BUSINESS CAPITAL PARTNERS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41022 , F 178, S 8, H M 727512, I/A 4 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41022 , F 178, S 8, H M 727512, I/A 4 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41022 , F 178, S 8, H M 727512, I/A 4 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41022 , F 178, S 8, H M 727512, I/A 4 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
- AVDA DE LA INDUSTRIA Nº 4, EDIFICIO 2, PUERTA 2ª P (ALCOBENDAS)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41022 , F 177, S 8, H M 727512, I/A 3 (06/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-72-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41022 , F 176, S 8, H M 727512, I/A 2 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41022 , F 174, S 8, H M 727512, I/A 1 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-28
Dirección:PASEO DE LA CASTELLANA 216 8 (MADRID)
Comienzo de operaciones:30/10/20
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:gestión, dirección y representación total o parcial de empresas, administración y central de compras de bienes y servicios, incluyendo el apoyo en materias económicas, contables, laborales y administrativas. b) La adquisición, enajenación, tenencia y administración de todo tipo de inmuebles. .
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41022 , F 174, S 8, H M 727512, I/A 1 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-28