DEL PINO SOLANA ERNESTO
Informe ejecutivo de DEL PINO SOLANA ERNESTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DEL PINO SOLANA ERNESTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALOJAMIENTOS Y LOCALES SA | Secretario | 18/01/2023 | |
ALOJAMIENTOS Y LOCALES SA | Consejero | 18/01/2023 | |
ALOJAMIENTOS Y LOCALES SA | Apoderado | 16/04/2021 |
VINCULACIONES DE DEL PINO SOLANA ERNESTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DEL PINO SOLANA ERNESTO
Empresa: ALOJAMIENTOS Y LOCALES SA
Consejero Delegado
Consejero
- Del Pino Solana Ernesto
Secretario
- Del Pino Solana Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41422 , F 202, S 8, H M 94473, I/A 24 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Liquidador
- Del Pino Solana Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41022 , F 178, S 8, H M 727512, I/A 4 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
Administrador Unico
- Del Pino Solana Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41022 , F 178, S 8, H M 727512, I/A 4 (07/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-134-28
Empresa: GESCOTRAM CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Del Pino Perez Laura
- Del Pino Solana Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22752 , F 33, S 8, H M 407129, I/A 10 (09/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-28
Empresa: TOMAC CONSULTING SL
Administrador Unico
- Del Pino Solana Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19457 , F 13, S 8, H M 341436, I/A 4 (08/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-113-28
Empresa: GESCOTRAM CONSULTING SL
Administrador Solidario
- Del Pino Solana Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22752 , F 32, S 8, H M 407129, I/A 9 (22/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-41-28
Empresa: ALOJAMIENTOS Y LOCALES SA
Apoderado
- Del Pino Solana Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5775 , F 56, S 8, H M 94473, I/A 23 (16/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-76-28
Administrador Unico
- Del Pino Solana Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41022 , F 174, S 8, H M 727512, I/A 1 (30/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-4-28
Empresa: EL TAGARNILLAR SL
Liquidador
- Del Pino Solana Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18885 , F 58, S 8, H M 329580, I/A 5 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
Empresa: EL TAGARNILLAR SL
Administrador Unico
- Del Pino Solana Ernesto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18885 , F 58, S 8, H M 329580, I/A 5 (02/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-28
VER MAS ACTOS
Información de DEL PINO SOLANA ERNESTO
Mostramos los datos de DEL PINO SOLANA ERNESTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DEL PINO SOLANA ERNESTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos