GAUDI LOGISTICS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ptge Irlanda, 16
Código Postal 08030
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GAUDI LOGISTICS SL
CIF B65745069
Capital Social 6000.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Fecha de Constitución 23/02/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GAUDI LOGISTICS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GAUDI LOGISTICS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Taboada Gonzalez Juan Antonio | Liquidador | 30/01/2019 | 30/01/2019 |
Taboada Gonzalez Juan Antonio | Administrador Unico | 19/11/2014 | 30/01/2019 |
Taboada Gonzalez Juan Antonio | Apoderado | 18/01/2013 | 30/01/2019 |
Merenciano Salvador Olga | Administrador Unico | 10/01/2013 | 22/10/2014 |
Mediavilla Diez Teofilo | Administrador Unico | 05/03/2012 | 10/01/2013 |
Taboada Gonzalez Juan Antonio | Apoderado | 09/03/2012 | 25/07/2012 |
ACTOS BORME DE GAUDI LOGISTICS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43056 , F 13, S 8, H B 419718, I/A 8 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43056 , F 13, S 8, H B 419718, I/A 8 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-08
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43056 , F 13, S 8, H B 419718, I/A 8 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43056 , F 12, S 8, H B 419718, I/A 7 (19/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-226-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43056 , F 12, S 8, H B 419718, I/A 6 (22/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-210-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43056 , F 11, S 8, H B 419718, I/A 5 (18/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-18-08
Capital Anterior: | 3.100,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.900,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 93,55 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43056 , F 10, S 8, H B 419718, I/A 4 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43056 , F 10, S 8, H B 419718, I/A 4 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43056 , F 10, S 8, H B 419718, I/A 4 (10/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43056 , F 10, S 8, H B 419718, I/A 3 (25/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-150-08