TABOADA GONZALEZ JUAN ANTONIO
Informe ejecutivo de TABOADA GONZALEZ JUAN ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 13
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE TABOADA GONZALEZ JUAN ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PELTEUCOS ESTETICA SL | Apoderado Solidario | 28/02/2022 | |
12IPV LOGISTICS SL | Apoderado Solidario | 28/02/2022 | |
PELTEUCOS ESTETICA SL | Apoderado | 20/12/2011 |
VINCULACIONES DE TABOADA GONZALEZ JUAN ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE TABOADA GONZALEZ JUAN ANTONIO
Empresa: 12IPV LOGISTICS SL
Apoderado Solidario
- Taboada Gonzalez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45849 , F 162, S 8, H B 351662, I/A 17 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-08
Empresa: 12IPV LOGISTICS SL
Administrador Solidario
- Taboada Gonzalez Juan Antonio
- Taboada Mata Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45849 , F 162, S 8, H B 351662, I/A 16 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-08
Empresa: PELTEUCOS ESTETICA SL
Apoderado Solidario
- Taboada Gonzalez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42470 , F 212, S 8, H B 409353, I/A 7 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-08
Empresa: PELTEUCOS ESTETICA SL
Administrador Unico
- Taboada Gonzalez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42470 , F 211, S 8, H B 409353, I/A 6 (28/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-46-08
Empresa: 12IPV LOGISTICS SL
Administrador Solidario
- Taboada Gonzalez Juan Antonio
- Taboada Mata Anna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45849 , F 162, S 8, H B 351662, I/A 15 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-08
Empresa: 12IPV LOGISTICS SL
Administrador Unico
- Taboada Gonzalez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45849 , F 162, S 8, H B 351662, I/A 15 (23/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-230-08
Empresa: GAUDI LOGISTICS SL
Liquidador
- Taboada Gonzalez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43056 , F 13, S 8, H B 419718, I/A 8 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-08
Empresa: GAUDI LOGISTICS SL
Administrador Unico
- Taboada Gonzalez Juan Antonio
Liquidador
- Taboada Gonzalez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43056 , F 13, S 8, H B 419718, I/A 8 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-08
Empresa: 12IPV INVESTMENT SL
Consejero Delegado
- Taboada Gonzalez Juan Antonio
Consejero
- Mata Navarro Maria Pilar
- Mediavilla Diez Teofilo
- Pietx Rusiñol Ignasi
- Taboada Gonzalez Juan Antonio
Presidente
- Taboada Gonzalez Juan Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39711 , F 44, S 8, H B 351999, I/A 7 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-08
Empresa: 12IPV INVESTMENT SL
Consejero
Presidente
- Taboada Gonzalez Juan Antonio
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39711 , F 44, S 8, H B 351999, I/A 6 (04/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-237-08
VER MAS ACTOS
Información de TABOADA GONZALEZ JUAN ANTONIO
Mostramos los datos de TABOADA GONZALEZ JUAN ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de TABOADA GONZALEZ JUAN ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos