GASOLINERAS EROSKI SUPERMERCADOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ 21, CARRETERA DE VILLAVERDE VALLECAS KM.3,8 -
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GASOLINERAS EROSKI SUPERMERCADOS SL
CIF B85553550
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Comercio al por menor de combustible para la automoción en establecimientos especializados
Fecha de Constitución 01/02/2009
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario CENCO SA
VINCULACIONES DE GASOLINERAS EROSKI SUPERMERCADOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GASOLINERAS EROSKI SUPERMERCADOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcalde Mesanza Carlos | Apoderado | 23/06/2014 | 11/11/2014 |
Almazan Gomez Ignacio | Apoderado | 11/12/2012 | 11/11/2014 |
Armendariz Larumbe Jesus | Administrador Solidario | 03/06/2013 | 11/11/2014 |
Aurteneche Onandia Estibaliz | Apoderado | 17/02/2009 | 11/11/2014 |
Baranguan Juan Idoia | Apoderado | 11/12/2012 | 11/11/2014 |
Carabel Di Paola Rosa | Apoderado Solidario | 11/11/2014 | |
Carabel Di Paola Rosa | Apoderado | 04/12/2012 | 11/11/2014 |
Carabel Di Paola Rosa Maria | Apoderado Solidario | 26/04/2013 | 11/11/2014 |
CENCO SA | Socio Unico | 14/01/2009 | 11/11/2014 |
Garcia Rodriguez Angel | Apoderado | 11/12/2012 | 11/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GASOLINERAS EROSKI SUPERMERCADOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 24, S 8, H M 474518, I/A 23 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-28
- Queda extinguida la sociedad, por haber sido absorbida por la sociedad CECOSA SUPERMERCADOS SL, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 24, S 8, H M 474518, I/A 23 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcalde Mesanza Carlos
- Almazan Gomez Ignacio
- Aurteneche Onandia Estibaliz
- Baranguan Juan Idoia
- Carabel Di Paola Rosa
- Garcia Rodriguez Angel
- Marcelo Sanz Felix Manuel
- Mugarra Urrutia Josu
- Pardo Ichaso Susana
- Ripoll Segui Juan Antonio
- Rodriguez Reguero Lorena
- Sanchez Andres Alejandro
- Sanchez Peinado Noelia
- Suarez Rodriguez Maria Cristina
- Zabalo Bilbao Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 24, S 8, H M 474518, I/A 23 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 24, S 8, H M 474518, I/A 23 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 24, S 8, H M 474518, I/A 22 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-121-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 24, S 8, H M 474518, I/A 21 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-121-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 23, S 8, H M 474518, I/A 20 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-121-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 23, S 8, H M 474518, I/A 19 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 23, S 8, H M 474518, I/A 19 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30414 , F 23, S 8, H M 474518, I/A 19 (03/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28