CENCO SA - EXTINGUIDA
Dirección social CALLE Felix Candela, S/N
Código Postal 28055
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social CENCO SA
CIF A24022774
Capital Social 2.273086E7 Euros
Actividad Comercio al por menor en establecimientos no especializados, con predominio en productos alimenticios, bebidas y tabaco
Fecha de Constitución 19/02/1982
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario CECOSA SUPERMERCADOS SL
Auditor KPMG AUDITORES SL
VINCULACIONES DE CENCO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CENCO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alcalde Mesanza Carlos | Apoderado | 09/06/2014 | 11/11/2014 |
Almazan Gomez Ignacio | Apoderado | 10/09/2012 | 11/11/2014 |
Alvarez Santalla Ernesto | Apoderado | 11/11/2014 | |
Armendariz Larumbe Jesus | Administrador Solidario | 31/05/2013 | 11/11/2014 |
Baranguan Juan Idoia | Apoderado | 10/09/2012 | 11/11/2014 |
Baranguan Juan Idoia | Apoderado Solidario | 11/11/2014 | |
Carabel Di Paola Rosa | Apoderado | 05/10/2012 | 11/11/2014 |
Carabel Di Paola Rosa | Apoderado | 05/05/2009 | 11/11/2014 |
Carabel Di Paola Rosa | Apoderado | 11/11/2014 | |
Cebrian Peña Emilio | Apoderado Solidario | 11/11/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CENCO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26559 , F 193, S 8, H M 478641, I/A 44 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-28
- Queda extinguida la sociedad, por haber sido absorbida por la sociedad CECOSA SUPERMERCADOS SL, inscrita en el Registro Mercantil de Vizcaya
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26559 , F 193, S 8, H M 478641, I/A 44 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-28
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alcalde Mesanza Carlos
- Almazan Gomez Ignacio
- Alvarez Santalla Ernesto
- Baranguan Juan Idoia
- Carabel Di Paola Rosa
- Carabel Di Paola Rosa
- De La Mata Santalla Jose-luis-pablo
- De La Mata Santalla Jose-luis-pablo
- Del Campo Serrano Jose Luis
- Escuredo Ferreiro Ana- Maria
- España Martin Javier
- Fernandez Ibañez Gonzalo
- Fernandez Prieto Angel
- Fernandez Prieto Angel
- Garcia Rodriguez Angel
- Garcia Sanchez Nuria
- Gonzalez Blanco Eugenia Susana
- Madariaga Perez Alberto
- Maortua Oarbeascoa Maria Angeles
- Maortua Oarbeascoa Maria Angeles
- Marcelo Sanz Felix Manuel
- Marcelo Sanz Felix Manuel
- Martin Garcia Miguel Angel
- Martinez Sanz Enrique
- Mugarra Urrutia Josu
- Ortiz Gonzalez Clara
- Piñeiro Arias Fernando
- Rangel Merchan Alicia
- Redondo Fidalgo Victorino
- Ripoll Segui Juan Antonio
- Rodriguez Reguero Lorena
- Sanchez Andres Alejandro
- Sanchez Garcia Enrique
- Sanchez Garcia Jose Enrique
- Sanchez Peinado Noelia
- Suarez Rodriguez Maria Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26559 , F 193, S 8, H M 478641, I/A 44 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26559 , F 193, S 8, H M 478641, I/A 44 (11/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-220-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26559 , F 193, S 8, H M 478641, I/A 43 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26559 , F 192, S 8, H M 478641, I/A 42 (09/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-114-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26559 , F 192, S 8, H M 478641, I/A 41 (09/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-76-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26559 , F 192, S 8, H M 478641, I/A 40 (07/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-219-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26559 , F 191, S 8, H M 478641, I/A 39 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADO EL ARTICULO 24 DE LOS ESTATUTOS SOCIALES..Cambiodel Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26559 , F 191, S 8, H M 478641, I/A 38 (31/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-108-28