MADARIAGA PEREZ ALBERTO
Informe ejecutivo de MADARIAGA PEREZ ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 10
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE MADARIAGA PEREZ ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SOCIEDAD FRANQUICIAS EROSKI CONTIGO SL | Administrador Solidario | 21/09/2022 | |
PENINSULACO SL | Administrador Unico | 10/08/2022 | |
EQUIPAMIENTO FAMILIAR Y SERVICIOS SA | Administrador Solidario | 04/08/2022 | |
CAPRABO SA | Apoderado Solidario | 13/04/2021 | |
CECOSA SUPERMERCADOS SL | Apoderado | 04/03/2021 | |
PENINSULACO SL | Apoderado | 01/03/2021 | |
PENINSULACO SL | Apoderado | 11/02/2020 | |
ARCONTE WORKLOGIC SL | Apoderado | 12/01/2016 | |
CECOSA HIPERMERCADOS SL | Apoderado Solidario | 15/06/2015 | |
CECOSA HIPERMERCADOS SL | Apoderado | 17/03/2014 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MADARIAGA PEREZ ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MADARIAGA PEREZ ALBERTO
Empresa: INMOBILIARIA ARMUCO SL
Consejero
- Kortabarria Acha Maria Belen
- Madariaga Perez Alberto
- Saez Fernandez Ana
- Urrutia Uribeetxebarria Mari Carmen
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4903 , F 192, S 8, H BI 51352, I/A 28 (25/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-85-48
Administrador Solidario
- Madariaga Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5803 , F 195, S 8, H BI 71011, I/A 16 (21/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-191-48
Empresa: EQUIPAMIENTO FAMILIAR Y SERVICIOS SA
Administrador Solidario
- Madariaga Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5896 , F 19, S 8, H BI 21113, I/A 130 (04/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-48
Empresa: PENINSULACO SL
Administrador Unico
- Madariaga Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42787 , F 81, S 8, H M 709664, I/A 27 (10/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-157-28
Empresa: JACTUS SPAIN SL
Representante
- Madariaga Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29623 , F 111, S 8, H M 533139, I/A 11 (29/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-149-28
Empresa: VEGONSA AGRUPACION ALIMENTARIA SA
Apoderado
- Madariaga Perez Alberto
- Miñaur Nieto Jesus Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4254, L 4254, F 81, S 8, H PO 22084, I/A 71 (06/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-90-36
Empresa: CAPRABO SA
Apoderado Solidario
- Madariaga Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47678 , F 12, S 8, H B 5708, I/A 189 (13/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-74-08
Empresa: CECOSA SUPERMERCADOS SL
Apoderado
- Madariaga Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2884 , F 218, S 8, H PM 90334, I/A 3 (04/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-07
Empresa: PENINSULACO SL
Apoderado
- Madariaga Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39955 , F 165, S 8, H M 709664, I/A 20 (01/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-45-28
Empresa: PENINSULACO SL
Apoderado
- Madariaga Perez Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39955 , F 162, S 8, H M 709664, I/A 11 (11/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-33-28
VER MAS ACTOS
Información de MADARIAGA PEREZ ALBERTO
Mostramos los datos de MADARIAGA PEREZ ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MADARIAGA PEREZ ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos