GARRETT MOTION SPAIN SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Josefa Valcarcel, 24
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GARRETT MOTION SPAIN SA
CIF A60407541
Actividad Comercio al por mayor de repuestos y accesorios de vehículos de motor
Nombres Anteriores
- HOLT LLOYD SA
- HONEYWELL SPAIN T.S. SA
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario HONEYWELL TECHNOLOGIES SAL
VINCULACIONES DE GARRETT MOTION SPAIN SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARRETT MOTION SPAIN SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alonso Barbas Alicia | Apoderado | 22/10/2018 | 17/10/2022 |
Cerezo Diaz Jorge Domingo | Apoderado | 24/11/2010 | 17/10/2022 |
Espada Morales Victoriano | Apoderado Mancomunado | 02/10/2014 | 17/10/2022 |
Fernandez De Cordova Ybañez Aymar | Apoderado Solidario | 04/10/2018 | 17/10/2022 |
Foll Quentin Alexander Patrick | Apoderado Mancomunado | 27/11/2019 | 17/10/2022 |
Grandjean Cyril | Apoderado Mancomunado | 27/11/2019 | 17/10/2022 |
HONEYWELL TECHNOLOGIES SAL | Socio Unico | 05/03/2019 | 17/10/2022 |
James Russell Thomas | Liquidador Solidario | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
James Russell Thomas | Liquidador | 17/10/2022 | 17/10/2022 |
James Russell Thomas | Administrador Solidario | 03/12/2020 | 17/10/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GARRETT MOTION SPAIN SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 93, S 8, H M 585990, I/A 16 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 93, S 8, H M 585990, I/A 16 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-28
Liquidador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 93, S 8, H M 585990, I/A 16 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-28
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 93, S 8, H M 585990, I/A 16 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 93, S 8, H M 585990, I/A 15 (17/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-203-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 92, S 8, H M 585990, I/A 14 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 92, S 8, H M 585990, I/A 14 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 92, S 8, H M 585990, I/A 14 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 92, S 8, H M 585990, I/A 14 (03/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-238-28
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 92, S 8, H M 585990, I/A 13 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-28