GRANDJEAN CYRIL
Informe ejecutivo de GRANDJEAN CYRIL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GRANDJEAN CYRIL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GARRETT MOTION SPAIN SA | Apoderado Mancomunado | 27/11/2019 | 17/10/2022 |
AEROQUIP IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 27/08/2018 | |
PRODUCTOS EATON LIVIA SL | Apoderado | 31/10/2016 | 22/08/2018 |
PRODUCTOS EATON LIVIA SL | Apoderado | 09/07/2013 | 22/08/2018 |
AEROQUIP IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 10/02/2015 | 03/02/2017 |
AEROQUIP IBERICA SL | Apoderado Mancomunado | 11/11/2016 | 03/02/2017 |
AEROQUIP IBERICA SL | Apoderado | 22/04/2016 | 03/02/2017 |
VINCULACIONES DE GRANDJEAN CYRIL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GRANDJEAN CYRIL
Empresa: GARRETT MOTION SPAIN SA
Apoderado Mancomunado
- Foll Quentin Alexander Patrick
- Grandjean Cyril
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38178 , F 92, S 8, H M 585990, I/A 13 (27/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-233-28
Empresa: AEROQUIP IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Grandjean Cyril
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32710 , F 211, S 8, H M 80509, I/A 110 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
Empresa: PRODUCTOS EATON LIVIA SL
Apoderado
- Grandjean Cyril
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31322 , F 221, S 8, H M 445800, I/A 38 (22/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-166-28
Empresa: AEROQUIP IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32710 , F 207, S 8, H M 80509, I/A 103 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Empresa: AEROQUIP IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Antiguedad Garcia Jose Manuel
- Chiches Gonzalez Leticia
- Chitale Vikram
- Delsaut Philippe Patrick Andre
- Grandjean Cyril
- Gupta Harsha
- Jadhav Rehha
- Kirtikar Nitin
- Kulkami Archana
- Merienne Christine
- Mhankale Nilesh
- Modi Avinash
- Mujawar Imran
- Naidu Nikhil
- Ophele Olivier Philippe Constantin
- Papaioannou Nikolaos
- Samson Ameetha
- Sinha Smita
- Yannam Vishnu
- Zurdo Espada Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32710 , F 206, S 8, H M 80509, I/A 102 (11/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-220-28
Empresa: PRODUCTOS EATON LIVIA SL
Apoderado
- Baretta Paolo
- Chitale Vikram
- Delsaut Philippe Patrick Andre
- Grandjean Cyril
- Gupta Harsha
- Jadhav Rehha
- Kirtikar Nitin
- Kulkami Archana
- Merienne Christine
- Mhankale Nilesh
- Modi Avinash
- Mujawar Imran
- Naidu Nikhil
- Ophele Olivier Philippe Constantin
- Papaioannou Nikolaos
- Samson Ameetha
- Sinha Smita
- Yannam Vishnu
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31322 , F 214, S 8, H M 445800, I/A 29 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-28
Empresa: AEROQUIP IBERICA SL
Apoderado
- Antiguedad Garcia Jose Manuel
- Chiches Gonzalez Leticia
- Delsaut Philippe Patrick Andre
- Donachie Janice Elizabeth
- Duncan Charlotte Ann
- Fidorra-macpherson Stefanie
- Grandjean Cyril
- Joannidis Stefano
- Mckay Alan Bryce
- Mclachlan Halina
- Ophele Olivier Philippe Constantin
- Papaioannou Nicolaos
- Salisbury Fiona
- Young Sharon Anne
- Zurdo Espada Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32710 , F 204, S 8, H M 80509, I/A 100 (22/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-28
Empresa: AEROQUIP IBERICA SL
Apoderado Mancomunado
- Antiguedad Garcia Jose Manuel
- Baretta Paolo
- Bizzoca Lorenza
- Clark Stuart David
- Donachie Janice Elizabeth
- Duncan Charlotte Ann
- Eric Mckay Firth Alan
- Fidorra-macpherson Stefanie
- Gonzalez Chiches Leticia
- Grandjean Cyril
- Houston David John
- Joannidis Stefano
- Mclachlan Halina
- Salisbury Fiona
- Young Sharon Anne
- Zurdo Espada Francisco Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32710 , F 202, S 8, H M 80509, I/A 93 (10/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-33-28
Empresa: PRODUCTOS EATON LIVIA SL
Apoderado
- Blackwood Hugh Gordon
- Grandjean Cyril
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24765 , F 110, S 8, H M 445800, I/A 20 (09/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-134-28
Información de GRANDJEAN CYRIL
Mostramos los datos de GRANDJEAN CYRIL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GRANDJEAN CYRIL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos