SEVEN EIGHTHS CONSULTING ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Ochandiano, 10
Código Postal 28023
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social SEVEN EIGHTHS CONSULTING ESPAÑA SL
CIF B85723963
Capital Social 3196.0 Euros
Actividad Actividades de consultoría informática
Fecha de Constitución 14/05/2009
Nombres Anteriores
- SAM & SOM AUDITORIA Y CONSULTORIA SL
- GARMENDIA CONSULTING ESPAÑA SL
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Rubiales Regordan Manuel
Propietario SEVEN EIGHTHS IP MANAGEMENT SERVICES SL
VINCULACIONES DE SEVEN EIGHTHS CONSULTING ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SEVEN EIGHTHS CONSULTING ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Goraieb Iñiguez Jorge | Apoderado | 15/11/2018 | 05/10/2019 |
Rienda Roca Juan Jose | Apoderado | 15/11/2018 | 05/10/2019 |
Rubiales Regordan Manuel | Administrador Unico | 22/09/2016 | 05/10/2019 |
SEVEN EIGHTHS IP MANAGEMENT SERVICES SL | Socio Unico | 25/07/2019 | 05/10/2019 |
Villegas Mendoza Sofia | Apoderado | 15/11/2018 | 05/10/2019 |
Ramos Fernandez Carlos | Administrador Solidario | 26/05/2014 | 22/09/2016 |
Rubiales Regordan Manuel | Administrador Solidario | 26/05/2014 | 22/09/2016 |
Garmendia Sanz Carlos Manuel | Administrador Unico | 21/05/2014 | 26/05/2014 |
Garmendia Sanz Javier Ignacio | Administrador Solidario | 23/07/2010 | 21/05/2014 |
Garmendia Sanz Ricardo Alfonso | Administrador Solidario | 23/07/2010 | 21/05/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SEVEN EIGHTHS CONSULTING ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26814 , F 157, S 8, H M 483177, I/A 12 (05/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26814 , F 157, S 8, H M 483177, I/A 12 (05/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-196-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26814 , F 156, S 8, H M 483177, I/A 11 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26814 , F 155, S 8, H M 483177, I/A 10 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26814 , F 154, S 8, H M 483177, I/A 9 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-224-28
- C/ OCHANDIANO, Nº 10 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26814 , F 154, S 8, H M 483177, I/A 8 (18/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-28
Empresa: GARMENDIA CONSULTING ESPAÑA SL
- SEVEN EIGHTHS CONSULTING ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26814 , F 154, S 8, H M 483177, I/A 7 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-28
Empresa: GARMENDIA CONSULTING ESPAÑA SL
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 1. Denominación social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26814 , F 154, S 8, H M 483177, I/A 7 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-28
Empresa: GARMENDIA CONSULTING ESPAÑA SL
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26814 , F 154, S 8, H M 483177, I/A 7 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-28
Empresa: GARMENDIA CONSULTING ESPAÑA SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26814 , F 154, S 8, H M 483177, I/A 7 (22/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-188-28