GARLO GESTION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL - EXTINGUIDA
Dirección social Rua Cantigas E Frores, 6
Código Postal 27002
Municipio Lugo
Provincia Lugo
Mapa Ver Mapa
Razón Social GARLO GESTION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL
CIF B27358662
Actividad Construcción de edificios no residenciales
Página Web www.garloconstrucciones.com
Nombres Anteriores
- NOVOLAR SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SL
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Lopez Manuel
VINCULACIONES DE GARLO GESTION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARLO GESTION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Lopez Manuel | Socio Unico | 30/10/2012 | 27/02/2020 |
Garcia Timiraos Diego | Apoderado Solidario | 17/01/2019 | 27/02/2020 |
Garcia Timiraos Irene | Apoderado Solidario | 17/01/2019 | 27/02/2020 |
Timiraos Fernandez Martina | Liquidador | 27/02/2020 | 27/02/2020 |
Timiraos Fernandez Martina | Administrador Unico | 17/01/2019 | 27/02/2020 |
Garcia Lopez Manuel | Administrador Unico | 07/02/2018 | 17/01/2019 |
Garcia Lopez Manuel | Administrador Unico | 12/07/2011 | 07/02/2018 |
Garcia Lopez Manuel | Administrador Mancomunado | 02/07/2009 | 12/07/2011 |
Javier Rodriguez Diaz | Administrador Mancomunado | 02/07/2009 | 12/07/2011 |
Monjero Alvarez Carlos | Administrador Mancomunado | 02/07/2009 | 12/07/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GARLO GESTION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518 , F 98, S 8, H LU 11914, I/A 12 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-27
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518 , F 98, S 8, H LU 11914, I/A 12 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-27
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518 , F 98, S 8, H LU 11914, I/A 12 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-27
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 518 , F 98, S 8, H LU 11914, I/A 12 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-54-27
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 135, S 8, H LU 11914, I/A 11 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 135, S 8, H LU 11914, I/A 10 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 135, S 8, H LU 11914, I/A 10 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-17-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 134, S 8, H LU 11914, I/A 9 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-27
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 134, S 8, H LU 11914, I/A 9 (07/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-35-27
- C/ CANTIGAS E FRORES 6 ENT 1 (LUGO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 377 , F 174, S 8, H LU 11914, I/A 8 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-27