MONJERO ALVAREZ CARLOS
Informe ejecutivo de MONJERO ALVAREZ CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 11
CARGOS DE MONJERO ALVAREZ CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROITEC ASESORIA EMPRESARIAL SL | Administrador Solidario | 02/11/2011 | 19/10/2016 |
INTRANASA LUCENSE SL | Apoderado | 21/06/2016 | |
CONTROL TECNICO JARO SL | Apoderado | 21/06/2016 | |
EDUCA ASESORIA EMPRESARIAL SL | Administrador Solidario | 23/05/2012 | 13/06/2016 |
INICIATIVAS ROIXAL SL | Administrador Unico | 19/06/2013 | 06/06/2016 |
INNOVENT INVESTOR SL | Administrador Solidario | 24/06/2010 | 08/03/2016 |
PROITEC CONTRATAS SL | Administrador Solidario | 06/10/2011 | |
INTRANASA LUCENSE SL | Consejero | 21/09/2011 | |
GARLO GESTION DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SL | Administrador Mancomunado | 02/07/2009 | 12/07/2011 |
GRUPO4S PROTECCION Y CUSTODIA SL | Consejero | 10/02/2011 | 04/07/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE MONJERO ALVAREZ CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MONJERO ALVAREZ CARLOS
Empresa: PROITEC ASESORIA EMPRESARIAL SL
Administrador Solidario
- Monjero Alvarez Carlos
- Nuñez Prado Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 15, S 8, H LU 4904,1 , I/ 9 (19/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-207-27
Empresa: CONTROL TECNICO JARO SL
Apoderado
- Monjero Alvarez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 111, S 8, H LU 12261, I/A 6 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-27
Empresa: PROITEC INGENIEROS SL
Apoderado
- Monjero Alvarez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 385 , F 40, S 8, H LU 799, I/A 15 (21/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-123-27
Empresa: EDUCA ASESORIA EMPRESARIAL SL
Administrador Solidario
- Monjero Alvarez Carlos
- Nuñez Prado Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 441 , F 181, S 8, H LU 14580, I/A 2 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-27
Empresa: INICIATIVAS ROIXAL SL
Administrador Unico
- Monjero Alvarez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 454 , F 16, S 8, H LU 17066, I/A 4 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-27
Empresa: INNOVENT INVESTOR SL
Administrador Solidario
- Monjero Alvarez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 420 , F 201, S 8, H LU 13692, I/A 2 (08/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-52-27
Empresa: INICIATIVAS ROIXAL SL
Administrador Unico
- Monjero Alvarez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 454 , F 15, S 8, H LU 17066, I/A 1 (19/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-123-27
Empresa: EDUCA ASESORIA EMPRESARIAL SL
Administrador Solidario
- Monjero Alvarez Carlos
- Nuñez Prado Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 441 , F 180, S 8, H LU 15580, I/A 1 (23/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-27
Empresa: PROITEC ASESORIA EMPRESARIAL SL
Administrador Solidario
- Monjero Alvarez Carlos
- Nuñez Prado Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 15, S 8, H LU 4904,1 , I/ 8 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-27
Empresa: PROITEC ASESORIA EMPRESARIAL SL
Administrador Solidario
- Javier Rodriguez Diaz
- Monjero Alvarez Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 234 , F 15, S 8, H LU 4904,1 , I/ 8 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-216-27
VER MAS ACTOS
Información de MONJERO ALVAREZ CARLOS
Mostramos los datos de MONJERO ALVAREZ CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MONJERO ALVAREZ CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos