GARENA ASESORAMIENTO Y FORMACION SL - EXTINGUIDA
Dirección social . Txonta Kalea, 3
Código Postal 20600
Municipio Eibar
Provincia Gipuzkoa
Razón Social GARENA ASESORAMIENTO Y FORMACION SL
CIF B75018028
Capital Social 4008.0 Euros
Actividad Otras actividades de consultoría de gestión empresarial
Fecha de Constitución 29/01/2010
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GARENA ASESORAMIENTO Y FORMACION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GARENA ASESORAMIENTO Y FORMACION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ecenarro Ortiz De Zarate Mikel | Administrador Unico | 01/03/2010 | 03/12/2014 |
Ecenarro Ortiz De Zarate Mikel | Liquidador | 03/12/2014 | 03/12/2014 |
Ecenarro Ortiz De Zarate Mikel | Socio Unico | 01/03/2010 | 21/05/2014 |
ACTOS BORME DE GARENA ASESORAMIENTO Y FORMACION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 63, S 8, H SS 32367, I/A 4 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 63, S 8, H SS 32367, I/A 4 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 63, S 8, H SS 32367, I/A 4 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 63, S 8, H SS 32367, I/A 4 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 63, S 8, H SS 32367, I/A 3 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-20
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.002,00 | Euros |
Capital Actual: | 4.008,00 | Euros |
Porcentaje: | 33,33 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 63, S 8, H SS 32367, I/A 2 (21/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-99-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 62, S 8, H SS 32367, I/A 1 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 62, S 8, H SS 32367, I/A 1 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-20
Dirección:C/ TXONTA 3-1ºB. (EIBAR)
Comienzo de operaciones:29/01/10
Capital:3.006,00 Euros
Objeto social:CONSULTORIA Y PROYECTOS RELACIONADOS CON EL ASESORAMIENTO EMPRESARIAL EN TODOS SUS AMBITOS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 62, S 8, H SS 32367, I/A 1 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-20