ECENARRO ORTIZ DE ZARATE MIKEL
Informe ejecutivo de ECENARRO ORTIZ DE ZARATE MIKEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ECENARRO ORTIZ DE ZARATE MIKEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KANDAN DESARROLLO EMPRESARIAL CORPORATIVO SL | Administrador Unico | 10/12/2011 |
VINCULACIONES DE ECENARRO ORTIZ DE ZARATE MIKEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ECENARRO ORTIZ DE ZARATE MIKEL
Liquidador
- Ecenarro Ortiz De Zarate Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 2, S 8, H SS 34030, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-20
Administrador Unico
- Ecenarro Ortiz De Zarate Mikel
Liquidador
- Ecenarro Ortiz De Zarate Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 2, S 8, H SS 34030, I/A 2 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-12-20
Empresa: GARENA ASESORAMIENTO Y FORMACION SL
Liquidador
- Ecenarro Ortiz De Zarate Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 63, S 8, H SS 32367, I/A 4 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-20
Empresa: GARENA ASESORAMIENTO Y FORMACION SL
Administrador Unico
- Ecenarro Ortiz De Zarate Mikel
Liquidador
- Ecenarro Ortiz De Zarate Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 63, S 8, H SS 32367, I/A 4 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-239-20
Administrador Unico
- Ecenarro Ortiz De Zarate Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 1, S 8, H SS 34030, I/A 1 (10/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-240-20
Empresa: GARENA ASESORAMIENTO Y FORMACION SL
Administrador Unico
- Ecenarro Ortiz De Zarate Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 62, S 8, H SS 32367, I/A 1 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-20
Empresa: GARENA ASESORAMIENTO Y FORMACION SL
Socio Único
- Ecenarro Ortiz De Zarate Mikel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2461 , F 62, S 8, H SS 32367, I/A 1 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-20
Información de ECENARRO ORTIZ DE ZARATE MIKEL
Mostramos los datos de ECENARRO ORTIZ DE ZARATE MIKEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ECENARRO ORTIZ DE ZARATE MIKEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos