SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY FINANCE SA - EXTINGUIDA
Dirección social PQUE TECNOLOGICO DE BIZKAIA - EDIFICIO 222
Código Postal 48170
Municipio Zamudio
Provincia Bizkaia
Razón Social SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY FINANCE SA
CIF A95738605
Capital Social 60000.0 Euros
Fecha de Constitución 16/10/2013
Nombres Anteriores
- GAMESA FINANCIACION SA
Órgano Administración Administrador único
Propietario SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY WIND FARMS SA
VINCULACIONES DE SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY FINANCE SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY FINANCE SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Arrizabalaga Alberdi Javier | Liquidador | 12/03/2019 | 12/03/2019 |
Artazcoz Barrena Ignacio | Apoderado | 27/10/2016 | 12/03/2019 |
Bilbao Moran Alvaro | Apoderado | 27/10/2016 | 12/03/2019 |
Chocarro Melgosa Ricardo | Apoderado | 27/10/2016 | 12/03/2019 |
Cortajarena Manchado Jose Antonio | Apoderado | 27/10/2016 | 12/03/2019 |
Etxeberria Muguruza Patxi Xabier | Apoderado | 27/10/2016 | 12/03/2019 |
Garcia Coronado Jesus-maria | Apoderado | 27/10/2016 | 12/03/2019 |
Gonzalez Rios Nerea | Apoderado | 27/10/2016 | 12/03/2019 |
Iñarritu Ibarreche Juan Ramon | Apoderado | 27/10/2016 | 12/03/2019 |
Laucirica Larrinaga Antonio Eduardo | Apoderado | 27/10/2016 | 12/03/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY FINANCE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 207, S 8, H BI 62983, I/A 6 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 207, S 8, H BI 62983, I/A 6 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 207, S 8, H BI 62983, I/A 6 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-48
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 207, S 8, H BI 62983, I/A 6 (12/03/2019)
CVE: BORME-A-2019-56-48
Empresa: GAMESA FINANCIACION SA
- SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY FINANCE SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 207, S 8, H BI 62983, I/A 5 (20/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-143-48
Empresa: GAMESA FINANCIACION SA
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/9
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 207, S 8, H BI 62983, I/A 4 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-122-48
Empresa: GAMESA FINANCIACION SA
Apoderado
- Artazcoz Barrena Ignacio
- Bilbao Moran Alvaro
- Chocarro Melgosa Ricardo
- Cortajarena Manchado Jose Antonio
- Etxeberria Muguruza Patxi Xabier
- Garcia Coronado Jesus-maria
- Gonzalez Rios Nerea
- Iñarritu Ibarreche Juan Ramon
- Laucirica Larrinaga Antonio Eduardo
- Lopez Garcia Pedro
- Mesonero Molina David Jose
- Miranda Soto Jose Antonio
- Murgiondo Gorostidi Iñaki
- Pedrosa Lopez Enrique
- Poncela Sampedro Francisco Javier
- Sabalza Goyeneche Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 203, S 8, H BI 62983, I/A 3 (27/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-213-48
Empresa: GAMESA FINANCIACION SA
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 201, S 8, H BI 62983, I/A 1 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-48
Empresa: GAMESA FINANCIACION SA
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 201, S 8, H BI 62983, I/A 1 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-48
Empresa: GAMESA FINANCIACION SA
Dirección:PQUE TECNOLOGICO DE BIZKAIA - EDIFICIO 222 (ZAMUDIO)
Comienzo de operaciones:16/10/13
Capital:60.000,00 Euros
Objeto social:Emisiones de participaciones preferentes y/u otros instrumentos financierosde deuda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5401 , F 201, S 8, H BI 62983, I/A 1 (21/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-207-48