GALIN2 DENTAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de Vilches, 18
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GALIN2 DENTAL SL
CIF B93356947
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 25/09/2014
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario CLINICAS DENTALES AVANTDENT SL
VINCULACIONES DE GALIN2 DENTAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GALIN2 DENTAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLINICAS DENTALES AVANTDENT SL | Socio único | 18/10/2018 | |
CLINICAS DENTALES AVANTDENT SL | Socio Unico | 01/03/2018 | 18/10/2018 |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 01/03/2018 | 18/10/2018 |
Olave Martin Juan | Administrador Mancomunado | 01/03/2018 | 18/10/2018 |
Morales Rubio Joaquin | Administrador Unico | 10/03/2015 | 01/03/2018 |
Garcia Galindo Juan Jose | Administrador Unico | 07/10/2014 | 10/03/2015 |
ACTOS BORME DE GALIN2 DENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37930 , F 26, S 8, H M 675399, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37930 , F 26, S 8, H M 675399, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Administrador Mancomunado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37930 , F 26, S 8, H M 675399, I/A 3 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- C/ CONDE DE VILCHES 18 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37930 , F 26, S 8, H M 675399, I/A 2 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-140-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325, L 4232, F 52, S 8, H MA125009, I/A 3 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-29
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325, L 4232, F 52, S 8, H MA125009, I/A 3 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325, L 4232, F 52, S 8, H MA125009, I/A 3 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-29
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325, L 4232, F 52, S 8, H MA125009, I/A 3 (01/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-49-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325, L 4232, F 52, S 8, H MA125009, I/A 2 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5325, L 4232, F 52, S 8, H MA125009, I/A 2 (10/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-54-29