CLINICAS DENTALES AVANTDENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de Vilches, 18
Código Postal 28028
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social CLINICAS DENTALES AVANTDENT SL
CIF B52022324
Capital Social 100000.0 Euros
Actividad Actividades odontológicas
Fecha de Constitución 06/11/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario AESTES DENTAL SL
Auditor R & L AUDITORIA SLP
VINCULACIONES DE CLINICAS DENTALES AVANTDENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE CLINICAS DENTALES AVANTDENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AESTES DENTAL SL | Socio único | 18/10/2018 | |
AESTES DENTAL SL | Socio Unico | 14/08/2017 | 18/10/2018 |
Alfonso Ochotorena Rafael | Apoderado | 21/05/2018 | 18/10/2018 |
Bermudez Gallardo Raquel Maria | Apoderado | 21/05/2018 | 18/10/2018 |
De Rivas Calles Angel Luis | Apoderado | 21/05/2018 | 18/10/2018 |
Fernandez Perez Ivan | Apoderado | 21/05/2018 | 18/10/2018 |
Galarraga Rodriguez Federico | Apoderado | 21/05/2018 | 18/10/2018 |
Garcia Ruiz Maria Del Carmen | Apoderado | 21/05/2018 | 18/10/2018 |
Gonzalez Burgada Jordi | Administrador Mancomunado | 14/08/2017 | 18/10/2018 |
Martin Del Rio Pablo | Apoderado | 21/05/2018 | 18/10/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE CLINICAS DENTALES AVANTDENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36408 , F 189, S 8, H M 654113, I/A 4 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36408 , F 189, S 8, H M 654113, I/A 4 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
- Sociedades absorbidas: GALIN2 DENTAL SL
- Sociedades absorbidas: HMR AZIMUT CORPORACION SL
- Sociedades absorbidas: BARAKA DENTAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36408 , F 189, S 8, H M 654113, I/A 4 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Apoderado
- Alfonso Ochotorena Rafael
- Bermudez Gallardo Raquel Maria
- De Rivas Calles Angel Luis
- Fernandez Perez Ivan
- Galarraga Rodriguez Federico
- Garcia Ruiz Maria Del Carmen
- Martin Del Rio Pablo
- Mourelo Gomez Javier
- Perez Espuelas Carlos
- Pocovi Ballester Bartolome
- Rivera Lopez Ignacio
- Samper Bañon Vicente
- Vega Moya Nadia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36408 , F 189, S 8, H M 654113, I/A 4 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Administrador Mancomunado
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36408 , F 189, S 8, H M 654113, I/A 4 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-28
Apoderado
- Alfonso Ochotorena Rafael
- Bermudez Gallardo Raquel Maria
- De Rivas Calles Angel Luis
- Fernandez Perez Ivan
- Galarraga Rodriguez Federico
- Garcia Ruiz Maria Del Carmen
- Martin Del Rio Pablo
- Mourelo Gomez Javier
- Perez Espuelas Carlos
- Pocovi Ballester Bartolome
- Rivera Lopez Ignacio
- Samper Bañon Vicente
- Vega Moya Nadia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36408 , F 188, S 8, H M 654113, I/A 3 (21/05/2018)
CVE: BORME-A-2018-100-28
- C/ CONDE DE VILCHES 18 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36408 , F 188, S 8, H M 654113, I/A 2 (23/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 107, S 8, H ML 1689, I/A 6 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-52
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 107, S 8, H ML 1689, I/A 6 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-52
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 93 , F 107, S 8, H ML 1689, I/A 6 (14/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-181-52