GALIACERO SA - EXTINGUIDA
Municipio A Coruña
Provincia A Coruña
Razón Social GALIACERO SA
CIF A15615123
Órgano Administración Administrador único
Propietario D.D.Y. DE COMERCIO EXTERIOR SA
VINCULACIONES DE GALIACERO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GALIACERO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Amor Edreira Dario | Administrador Unico | 17/11/2015 | 20/12/2016 |
Amor Edreira Dario | Liquidador | 20/12/2016 | 20/12/2016 |
D.D.Y. DE COMERCIO EXTERIOR SA | Socio Unico | 17/11/2015 | 20/12/2016 |
Amor Edreira Dario | Presidente | 17/12/2009 | 17/11/2015 |
Amor Edreira Dario | Consejero Delegado | 17/12/2009 | 17/11/2015 |
Amor Edreira Dario | Consejero | 17/12/2009 | 17/11/2015 |
Barreiro Amor Gonzalo | Secretario | 17/12/2009 | 17/11/2015 |
Barreiro Amor Gonzalo | Consejero | 17/12/2009 | 17/11/2015 |
Barreiro Amor Vicente | Vicepresidente | 17/12/2009 | 17/11/2015 |
Barreiro Amor Vicente | Consejero Delegado | 17/12/2009 | 17/11/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GALIACERO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 84, S 8, H C 19811, I/A 9 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 84, S 8, H C 19811, I/A 9 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 84, S 8, H C 19811, I/A 9 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-15
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 84, S 8, H C 19811, I/A 9 (20/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-244-15
- Artículo de los estatutos: Artículo 19: Relativo al órgano de administración.- . Quedan sin contenido los artículos 20, 21, 22, 23 y 24 de los EESS, al haberse modificado el órgano de administración.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 83, S 8, H C 19811, I/A 8 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 83, S 8, H C 19811, I/A 8 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-15
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 83, S 8, H C 19811, I/A 8 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 83, S 8, H C 19811, I/A 8 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-15
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 83, S 8, H C 19811, I/A 7 (10/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-203-15
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-193-15