BARREIRO AMOR VICENTE
Informe ejecutivo de BARREIRO AMOR VICENTE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 15
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE BARREIRO AMOR VICENTE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES EL PEDRIDO SL | Apoderado | 23/10/2018 | |
EURORIESGO GALICIA CORREDURIA DE SEGUROS SL | Secretario | 07/04/2011 | |
EURORIESGO GALICIA CORREDURIA DE SEGUROS SL | Consejero | 07/04/2011 | |
EURORIESGO GALICIA CORREDURIA DE SEGUROS SL | Consejero Delegado Solidario | 07/04/2011 |
VINCULACIONES DE BARREIRO AMOR VICENTE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BARREIRO AMOR VICENTE
Empresa: NAVIERA DE GALICIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3138 , F 33, S 8, H C 5553, I/A 30 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-15
Empresa: MARITIMA Y COMERCIAL GALLEGA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Barreiro Amor Gonzalo
- Barreiro Amor Vicente
- Santiso Otero Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2945 , F 159, S 8, H C 4729, I/A 25 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-15
Empresa: D.D.Y. DE COMERCIO EXTERIOR SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
Apoderado
- Barreiro Amor Gonzalo
- Barreiro Amor Vicente
- Iglesias Duran Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 142, S 8, H C 16972, I/A 29 (22/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-15
Empresa: INVERSIONES EL PEDRIDO SL
Consejero Delegado
- Amor Edreira Dario
- Barreiro Amor Vicente
Consejero
- Amor Edreira Dario
- Barreiro Amor Gonzalo
- Barreiro Amor Vicente
- Radchenko Dimitri
- Rodriguez Vaz Luis
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Barreiro Amor Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3264 , F 194, S 8, H C 5563, I/A 11 (05/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-113-15
Empresa: INVERSIONES EL PEDRIDO SL
Apoderado
- Barreiro Amor Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1117 , F 204, S 8, H C 5563, I/A 10 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-209-15
Empresa: GALIACERO SA
Consejero Delegado
- Amor Edreira Dario
- Barreiro Amor Vicente
Consejero
- Amor Edreira Dario
- Barreiro Amor Gonzalo
- Barreiro Amor Vicente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Barreiro Amor Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 83, S 8, H C 19811, I/A 8 (17/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-225-15
Empresa: D.D.Y. DE COMERCIO EXTERIOR SA
Apoderado
- Barreiro Amor Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 137, S 8, H C 16972, I/A 24 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-15
Empresa: D.D.Y. DE COMERCIO EXTERIOR SA
Consejero Delegado Solidario
- Amor Edreira Dario
- Barreiro Amor Vicente
Consejero
- Amor Edreira Dario
- Barreiro Amor Gonzalo
- Barreiro Amor Vicente
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Barreiro Amor Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3334 , F 137, S 8, H C 16972, I/A 23 (17/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-183-15
Consejero Delegado Solidario
- Amor Edreira Dario
- Barreiro Amor Vicente
Consejero
- Amor Edreira Dario
- Barreiro Amor Vicente
- GRACHAV PM IVNEST SL
Presidente
Secretario
- Barreiro Amor Vicente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 140, S 8, H C 19815, I/A 8 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-15
Consejero Delegado
Consejero
- Amor Edreira Dario
- Barreiro Amor Gonzalo
- Barreiro Amor Vicente
Presidente
Secretario
- Barreiro Amor Vicente
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2026 , F 140, S 8, H C 19815, I/A 8 (07/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-74-15
VER MAS ACTOS
Información de BARREIRO AMOR VICENTE
Mostramos los datos de BARREIRO AMOR VICENTE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BARREIRO AMOR VICENTE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos